EP0518416 - Dispositif d'injection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.05.1995 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.05.1995 | Demande réputée retirée | publié le 28.06.1995 [1995/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V C.J. van Houtenlaan 36 1381 CP Weesp / NL | [N/P] |
Précédent [1992/51] | Pour tous les Etats désignés DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V C.J. van Houtenlaan 36 NL-1381 CP Weesp / NL | Inventeur(s) | 01 /
Van Der Wal, Gillis P. c/o Octrooibureau Zoan B.V., P.O. Box 140 NL-1380 AC Weesp / NL | [1992/51] | Mandataire(s) | Swaters, Pieter D., et al OCTROOIBUREAU ZOAN B.V. P.O. Box 140 1380 AC Weesp / NL | [N/P] |
Précédent [1992/51] | Swaters, Pieter D., et al OCTROOIBUREAU ZOAN B.V. P.O. Box 140 NL-1380 AC Weesp / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 92201593.8 | 03.06.1992 | [1992/51] | Numéro de priorité, date | EP19910201469 | 13.06.1991 Format original publié: EP 91201469 | [1992/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0518416 | Date: | 16.12.1992 | Langue: | EN | [1992/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.1992 | Classification | IPC: | A61M5/20 | [1992/51] | CPC: |
A61M5/2033 (EP,US);
A61M2005/2013 (EP,US);
A61M2005/206 (EP,US);
A61M2005/2073 (EP,US);
A61M2005/3109 (EP,US);
A61M5/24 (EP,US);
A61M5/3202 (EP,US);
A61M5/3204 (EP,US);
A61M5/3213 (EP,US);
A61M5/326 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1992/51] | Titre | Allemand: | Injektionsvorrichtung | [1992/51] | Anglais: | Injection device | [1992/51] | Français: | Dispositif d'injection | [1992/51] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Procédure dexamen | 28.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/25] | 26.10.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 02.01.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/26] | 03.02.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/26] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.1994 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US4378015 (WARDLAW STEPHEN C [US]); | [A]US4445510 (RIGBY RONALD F [US]); | [AD]EP0186916 (DUPHAR INT RES [NL]) |