EP0529722 - Procédé pour l'obtention de solutions aqueuses épurées de peroxyde d'hydrogène [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 12.10.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOLVAY INTEROX (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 B-1050 Bruxelles / BE | [1993/33] |
Précédent [1993/09] | Pour tous les Etats désignés INTEROX INTERNATIONAL (Société Anonyme) Rue de l'Arbre Bénit, 21 B-1050 Bruxelles / BE | Inventeur(s) | 01 /
Signorini, Lido Rue Souveraine, 22 B-1050 Bruxelles / BE | 02 /
Glinos, Konstantin Rue des Floralies, 83/123 B-1200 Bruxelles / BE | [1993/09] | Mandataire(s) | Vande Gucht, Anne, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [2009/49] | Vande Gucht, Anne, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | ||
Précédent [2001/30] | Vande Gucht, Anne, et al Solvay S.A. 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | ||
Précédent [1993/09] | Decamps, Alain René François, et al SOLVAY & Cie S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 B-1120 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92202557.2 | 21.08.1992 | [1993/09] | Numéro de priorité, date | BE19910000787 | 27.08.1991 Format original publié: BE 9100787 | [1993/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0529722 | Date: | 03.03.1993 | Langue: | FR | [1993/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0529722 | Date: | 10.07.1996 | Langue: | FR | [1996/28] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0529722 | Date: | 28.11.2001 | Langue: | FR | [2001/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.1993 | Classification | IPC: | C01B15/013, B01D53/18 | [1993/09] | CPC: |
C01B15/013 (EP,US);
B01D3/14 (EP,US);
Y10S203/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/09] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Gewinnung von gereinigten wässrigen Wasserstoffperoxidlösungen | [1993/09] | Anglais: | Process for obtaining purified aqueous solutions of hydrogen peroxide | [1993/09] | Français: | Procédé pour l'obtention de solutions aqueuses épurées de peroxyde d'hydrogène | [1993/09] | Procédure d'examen | 20.08.1993 | Requête en examen déposée [1993/42] | 04.11.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.05.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.02.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.01.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.04.1996 | Taxe de délivrance payée | 22.04.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
10.04.1997
27.05.1997
ADMISSIBLE Degussa-Hüls AG Patente und Marken Postfach 1345 63403 Hanau / DE | [N/P] |
Précédent [2000/01] | |||
Opposant(s) | 01
10.04.1997
27.05.1997
ADMISSIBLE Degussa-Hüls AG Patente und Marken Postfach 1345 63403 Hanau / DE | ||
Précédent [1997/23] | |||
Opposant(s) | 01
10.04.1997
Degussa AG, Frankfurt - Zweigniederlassung Wolfgang- Postfach 13 45 D-63403 Hanau / DE | 02.06.1997 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 10.12.1997 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 05.12.2000 | Date des procédures orales | 22.01.2001 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 22.01.2001 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 01.02.2001 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 31.05.2001 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 10.09.2001 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.07.1996 | DK | 10.07.1996 | GR | 10.07.1996 | CH | 31.08.1996 | LI | 31.08.1996 | LU | 31.08.1996 | MC | 28.02.1997 | GB | 21.08.2001 | PT | 21.08.2001 | SE | 22.08.2001 | [2008/29] |
Précédent [2003/18] | AT | 10.07.1996 | |
DK | 10.07.1996 | ||
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Précédent [2003/17] | AT | 10.07.1996 | |
DK | 10.07.1996 | ||
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 03.03.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Précédent [2003/09] | AT | 10.07.1996 | |
DK | 10.07.1996 | ||
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Précédent [2002/37] | DK | 10.07.1996 | |
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Précédent [2002/25] | DK | 10.07.1996 | |
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Précédent [2000/05] | DK | 10.07.1996 | |
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
Précédent [1998/15] | DK | 10.07.1996 | |
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
Précédent [1998/04] | CH | 31.08.1996 | |
LI | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
Précédent [1997/24] | MC | 28.02.1997 | Citations: | Recherche | [Y]GB452632 (LINDE EISMASCH AG); | [Y]CH362060 (PITTSBURGH PLATE GLASS CO [US]); | [AD]US3152052 (JENNEY THEODORE M, et al) |