EP0537875 - Outil à pression entraîné par un fluide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.1995 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 14.01.2004 [2004/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 40027 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1993/16] | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 D-40027 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Gulczynski, Franz Hauptstrasse 19 W-6146 Alsbach / DE | 02 /
Rode, Wilhelm Reuterallee 44 W-6100 Datmstadt / DE | [1993/16] | Mandataire(s) | Meissner, Peter E., et al Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach 33 01 30 14171 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1993/16] | Meissner, Peter E., Dipl.-Ing., et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 33 01 30 D-14171 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92250301.6 | 14.10.1992 | [1993/16] | Numéro de priorité, date | DE19914134581 | 16.10.1991 Format original publié: DE 4134581 | [1993/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0537875 | Date: | 21.04.1993 | Langue: | DE | [1993/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0537875 | Date: | 14.09.1994 | Langue: | DE | [1994/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.02.1993 | Classification | IPC: | B25D17/04 | [1993/16] | CPC: |
B25D17/043 (EP);
B25D2250/265 (EP);
B25D2250/381 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU, NL [1993/16] | Titre | Allemand: | Fluid betriebenes Schlagwerkzeug | [1993/16] | Anglais: | Fluid powered impact tool | [1993/16] | Français: | Outil à pression entraîné par un fluide | [1993/16] | Procédure d'examen | 25.02.1993 | Requête en examen déposée [1993/18] | 27.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.10.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.06.1994 | Taxe de délivrance payée | 14.06.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.06.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/36] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 14.09.1994 | ES | 25.12.1994 | [2004/03] |
Précédent [1995/35] | NL | 14.09.1994 | Citations: | Recherche | [A]US1681044 (EMANUEL MALIK); | [AD]DE892580 (SALENGRO PAUL ANDRE); | [AD]DE2403074 (RHEINMETALL GMBH); | [A]GB2093393 (HYDRAULICS AF LTD); | [AD]EP0115241 (MACO MEUDON SA [FR]); | [AD]EP0391856 (SIG SCHWEIZ INDUSTRIEGES [CH]) |