EP0543472 - Assembleuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.12.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.12.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.01.1997 [1997/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HORIZON INTERNATIONAL INC. 1601 Aza Shironoshita Oaza Asahi Shinasahimachi Takashimagun Shiga / JP | [N/P] |
Précédent [1993/21] | Pour tous les Etats désignés HORIZON INTERNATIONAL INC. 1601 Aza Shironoshita Oaza Asahi Shinasahimachi Takashimagun Shiga / JP | Inventeur(s) | 01 /
Oishi, Koji 4 Matsumuro-Jikecho, Nishikyo-ku Kyoto / JP | [1993/21] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1993/21] | Pfenning, Meinig & Partner Kurfürstendamm 170 D-10707 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92250319.8 | 03.11.1992 | [1993/21] | Numéro de priorité, date | JP19910350560 | 05.11.1991 Format original publié: JP 35056091 | [1993/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0543472 | Date: | 26.05.1993 | Langue: | EN | [1993/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0543472 | Date: | 31.01.1996 | [1996/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.1993 | Classification | IPC: | B65H39/043, B65H39/06 | [1993/21] | CPC: |
B65H39/06 (EP,US);
B65H39/043 (EP,US);
B65H2301/434 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1993/21] | Titre | Allemand: | Zusammentragmaschine | [1993/21] | Anglais: | Collator | [1993/21] | Français: | Assembleuse | [1993/21] | Procédure d'examen | 13.08.1993 | Requête en examen déposée [1993/42] | 07.10.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 10.05.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.1995 | Taxe de délivrance payée | 03.08.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/04] | Requête en poursuite de la procédure de: | 21.02.1995 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 21.02.1995 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.03.1995 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.11.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB654442 (KRISTIAN HOLMEN); | [X]FR813948 ; | [X]US3216719 (FLORA LELAND W); | [A]US3825247 (FERNANDEZ RANA V, et al); | [A]GB901816 (MUELLER HANS) |