EP0495570 - Composites en carbone renforcé par fibres de carbure de silicium [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.03.2000 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.03.2000 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.04.2000 [2000/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SGL CARBON COMPOSITES, INC. 1600 West 135th Street Gardena, Los Angeles California 90249 / US | [N/P] |
Précédent [1998/26] | Pour tous les Etats désignés SGL CARBON COMPOSITES, INC. 1600 West 135th Street Gardena, Los Angeles, California 90249 / US | ||
Précédent [1996/45] | Pour tous les Etats désignés HITCO TECHNOLOGIES Inc. 13722 Harvard Place Gardena, California 90249 / US | ||
Précédent [1995/20] | Pour tous les Etats désignés BP CHEMICALS ( HITCO) INC. 13722 Harvard Place Gardena, California 90249 / US | ||
Précédent [1992/30] | Pour tous les Etats désignés HITCO 13722 Harvard Place Gardena, California 90249 / US | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Sam 15205 Budlong Nr. 24 Gardena, CA 90247 / US | 02 /
Mosher, Paul V. 2109A Pullman Lane Redondo Beach, CA 90278 / US | [1992/30] | Mandataire(s) | Froud, Clive, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [1996/45] | Froud, Clive, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | ||
Précédent [1992/30] | Crack, Richard David BP INTERNATIONAL LIMITED Patents Division Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92300090.5 | 07.01.1992 | [1992/30] | Numéro de priorité, date | US19910642097 | 16.01.1991 Format original publié: US 642097 | [1992/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0495570 | Date: | 22.07.1992 | Langue: | EN | [1992/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0495570 | Date: | 28.04.1999 | Langue: | EN | [1999/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.1992 | Classification | IPC: | C04B35/80, C04B41/50 | [1992/30] | CPC: |
C04B41/52 (EP,US);
B32B18/00 (EP);
C04B35/521 (EP,US);
C04B35/524 (EP,US);
C04B35/573 (EP,US);
C04B35/6269 (EP);
C04B35/62868 (EP);
C04B35/62873 (EP);
C04B35/80 (EP,US);
C04B41/5001 (EP,US);
C04B2235/3804 (EP);
C04B2235/3813 (EP);
C04B2235/3821 (EP);
C04B2235/3826 (EP);
C04B2235/3873 (EP);
C04B2235/421 (EP);
C04B2235/422 (EP);
C04B2235/428 (EP);
C04B2235/5244 (EP);
C04B2235/614 (EP);
C04B2235/663 (EP);
C04B2235/77 (EP);
C04B2235/80 (EP);
C04B2235/96 (EP);
C04B2235/9607 (EP);
C04B2235/9684 (EP);
C04B2237/363 (EP);
C04B2237/38 (EP);
Y10T428/2916 (EP,US);
Y10T428/2918 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1992/30] | Titre | Allemand: | Verbundwerkstoffe aus siliciumcarbidfaserarmiertem Kohlenstoff | [1992/30] | Anglais: | Silicon carbide fiber reinforced carbon composites | [1992/30] | Français: | Composites en carbone renforcé par fibres de carbure de silicium | [1992/30] | Procédure d'examen | 13.01.1993 | Requête en examen déposée [1993/20] | 05.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.09.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.03.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 19.03.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 05.10.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.1998 | Taxe de délivrance payée | 21.10.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.01.2000 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1996 | 05   M06   Taxe payée le   27.03.1996 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0127491 (EUROP PROPULSION [FR]); | [Y]US4642271 (RICE ROY W [US]); | [X]US4894286 (GRAY PAUL E [US]) |