EP0498608 - Cassette pour disque magnétique souple comprenant un bouton pivot moulé d'une seule pièce [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 09.02.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.02.1996 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOECHST CELANESE CORPORATION Route 202-206 North Somerville, N.J. 08876 / US | [1992/33] | Inventeur(s) | 01 /
Hughes, Patrick M. 47 Quarry Ridge Road Clinton, New Jersey / US | [1992/33] | Mandataire(s) | De Minvielle-Devaux, Ian Benedict Peter, et al CARPMAELS & RANSFORD 43, Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | [1992/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 92300915.3 | 04.02.1992 | [1992/33] | Numéro de priorité, date | US19910650594 | 05.02.1991 Format original publié: US 650594 | [1992/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0498608 | Date: | 12.08.1992 | Langue: | EN | [1992/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0498608 | Date: | 01.09.1993 | Langue: | EN | [1993/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.1993 | Classification | IPC: | G11B23/03 | [1992/33] | CPC: |
G11B23/0332 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1992/33] | Titre | Allemand: | Flexible magnetische Scheibe Kassette mit einstückig gegossenem Zentriervorsprung | [1992/33] | Anglais: | Flexible magnetic disc cassettes with integrally molded wear button | [1992/33] | Français: | Cassette pour disque magnétique souple comprenant un bouton pivot moulé d'une seule pièce | [1992/33] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 03.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/14] | 23.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.04.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.08.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.1995 | Taxe de délivrance payée | 13.09.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.01.1996 | Demande retirée par le demandeur [1996/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP63086711 ; | [AD]US2768994 (NEAL MACDONALD ROBERT); | [A]US3147234 (POLLY JR GEORGE W); | [A]GB2161978 (TDK CORP); | [X]EP0192188 (HITACHI MAXELL [JP]); | [A]US4640949 (WAGMAN MARK E [US]); | [A]US4768123 (IIZUKA MICHIO [JP], et al); | [X]EP0351160 (MINNESOTA MINING & MFG [US], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 316 (C-524)26 August 1988 & JP-A-63 086 711 ( TORAY IND INC ) 18 April 1988, & JP63086711 A 19880418 |