EP0508597 - Convertisseur de code ADPCM dans lequel pour la conversation de code les nombres de bit différents sont utilisés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.09.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.11.1998 [1998/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/42] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kato, Tadaharu, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-01 / JP | [1992/42] | Mandataire(s) | Abnett, Richard Charles, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [1992/42] | Abnett, Richard Charles, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92301992.1 | 09.03.1992 | [1992/42] | Numéro de priorité, date | JP19910103277 | 08.03.1991 Format original publié: JP 10327791 | JP19910103278 | 08.03.1991 Format original publié: JP 10327891 | [1992/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0508597 | Date: | 14.10.1992 | Langue: | EN | [1992/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0508597 | Date: | 24.11.1993 | Langue: | EN | [1993/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0508597 | Date: | 12.11.1997 | Langue: | EN | [1997/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.1993 | Classification | IPC: | H04B14/06, H04B14/04, H04J3/04, H03M7/38 | [1994/01] | CPC: |
H03M3/042 (EP,US);
H04B14/068 (EP,US)
|
Précédent IPC [1993/46] | H04B14/06 | ||
Précédent IPC [1992/42] | H04B14/04 | Etats contractants désignés | FR, GB, SE [1992/42] | Titre | Allemand: | ADPCM-Kodeumsetzer, in welchem für die Kodeumsetzung verschiedene Bitzahlen verwendet werden | [1997/46] | Anglais: | ADPCM transcoder wherein different bit numbers are used in code conversion | [1992/42] | Français: | Convertisseur de code ADPCM dans lequel pour la conversation de code les nombres de bit différents sont utilisés | [1992/42] |
Précédent [1992/42] | ADPCM-Kodeumsetzter, in welchem für die Kodeumsetzung verschiedene Bitzahlen verwendet werden | Procédure d'examen | 26.03.1992 | Requête en examen déposée [1992/42] | 21.06.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.12.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.04.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.07.1997 | Taxe de délivrance payée | 28.07.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.08.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4049917 (COPPERI MAURIZIO, et al); | [A]US4542516 (WEIRICH ANDREAS H [CA], et al); | [A]EP0206273 (FUJITSU LTD [JP]) | Examen | US3772682 | - CCITT, Blue Book Vol. III - Fascicle III.4 "General Aspects of Digital Transmission Systems, Terminal Equipments" Recommendations G.700 -G.795, pages 482-509 |