EP0505142 - Procédé et dispositif pour représenter une image à trois dimensions sur un affichage à deux dimensions [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.08.1997 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Précédent [1992/39] | Pour tous les Etats désignés International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Inventeur(s) | 01 /
Koide, Akio No 2 Hiruzu 303, 2-3-22 Miyamaedaira, Miyamae-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken / JP | [1992/39] | Mandataire(s) | Burt, Roger James IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | [N/P] |
Précédent [1993/41] | Burt, Roger James, Dr. IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Précédent [1992/39] | Killgren, Neil Arthur IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92302279.2 | 17.03.1992 | [1992/39] | Numéro de priorité, date | JP19910077312 | 18.03.1991 Format original publié: JP 7731291 | [1992/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0505142 | Date: | 23.09.1992 | Langue: | EN | [1992/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0505142 | Date: | 28.12.1994 | Langue: | EN | [1994/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0505142 | Date: | 23.10.1996 | Langue: | EN | [1996/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.1994 | Classification | IPC: | G06T15/00 | [1996/43] | CPC: |
G06T15/04 (EP)
|
Précédent IPC [1992/39] | G06F15/72 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1992/39] | Titre | Allemand: | Verfahren und Einrichtung zur Darstellung eines dreidimensionalen Objektes auf einer zweidimensionalen Anzeige | [1992/39] | Anglais: | A method and apparatus for rendering a three-dimensional object on a two-dimensional display | [1992/39] | Français: | Procédé et dispositif pour représenter une image à trois dimensions sur un affichage à deux dimensions | [1992/39] | Procédure d'examen | 20.01.1993 | Requête en examen déposée [1993/11] | 29.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.09.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.04.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.05.1996 | Taxe de délivrance payée | 03.05.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.07.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 23.10.1996 | IT | 23.10.1996 | DE | 24.01.1997 | [2006/14] |
Précédent [1999/42] | IT | 23.10.1996 | |
DE | 24.01.1997 | ||
FR | 21.03.1997 | ||
Précédent [1997/34] | DE | 24.01.1997 | |
FR | 21.03.1997 | ||
Précédent [1997/29] | DE | 24.01.1997 | Citations: | Recherche | [A]DE2933573 (LUEG) [A] 1,8 * page 3, line 20 - page 4, line 22 * | [DA] - BASH ET AL, "Van der Waals Surfaces in Molecular Modeling", SCIENCE, LANCASTER, PA US, (1983), vol. 222, pages 1325 - 1327 [DA] 1-3,6,8,9 * the whole document * | [A] - MAX ET AL, "Spherical Harmonic Molecular Surfaces", IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS, NEW YORK US, (198807), vol. 8, no. 4, pages 42 - 50 [A] 1,8 * page 43, column L, line 39 - column R, line 46; figure 4 * | [A] - "Visualization of molecular structures under the graPHIGS API V2 environment at IBM 6090 and risc system/6000 workstations", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN., NEW YORK US, (199103), vol. 33, no. 10A, pages 92 - 93 [A] 1-3,8,9 * the whole document * |