EP0518475 - Analyse d'échantillons par électrophorèse capillaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.02.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2004 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): LU | publié le 15.09.2004 [2004/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BECKMAN INSTRUMENTS, INC. 2500 Harbor Boulevard Box 3100 Fullerton California 92634-3100 / US | [N/P] |
Précédent [1992/51] | Pour tous les Etats désignés BECKMAN INSTRUMENTS, INC. 2500 Harbor Boulevard Box 3100 Fullerton California 92634-3100 / US | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Fu-Tai Albert 105 S. Cristal Springs Brea, California 92621 / US | 02 /
Sternberg, James C. 201 Catalina Road Fullerton, California 92635 / US | [1992/51] | Mandataire(s) | Ede, Eric Fitzpatricks 1 Blythswood Square Glasgow G2 4AD / GB | [N/P] |
Précédent [1992/51] | Ede, Eric Fitzpatricks, 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS, Scotland / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92303985.3 | 01.05.1992 | [1992/51] | Numéro de priorité, date | US19910708272 | 31.05.1991 Format original publié: US 708272 | [1992/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0518475 | Date: | 16.12.1992 | Langue: | EN | [1992/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0518475 | Date: | 09.04.1997 | Langue: | EN | [1997/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.10.1992 | Classification | IPC: | G01N27/26, G01N33/68, G01N33/50, // G01N33/66 | [1992/51] | CPC: |
G01N27/44747 (EP,US);
G01N33/66 (EP,US);
G01N33/68 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1992/51] | Titre | Allemand: | Musteranalyse durch kapillare Elektrophorese | [1992/51] | Anglais: | Analysis of samples utilizing capillary electrophoresis | [1992/51] | Français: | Analyse d'échantillons par électrophorèse capillaire | [1992/51] | Procédure d'examen | 17.05.1993 | Requête en examen déposée [1993/29] | 29.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.07.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.02.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 29.05.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.12.1996 | Taxe de délivrance payée | 30.12.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.04.1997 | CH | 09.04.1997 | DK | 09.04.1997 | LI | 09.04.1997 | NL | 09.04.1997 | LU | 01.05.1997 | SE | 09.07.1997 | [2004/38] |
Précédent [2000/52] | AT | 09.04.1997 | |
CH | 09.04.1997 | ||
DK | 09.04.1997 | ||
LI | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Précédent [2000/50] | AT | 09.04.1997 | |
DK | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
CH | 14.07.1997 | ||
LI | 14.07.1997 | ||
Précédent [2000/07] | AT | 09.04.1997 | |
DK | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 09.04.1997 | |
DK | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Précédent [1998/12] | AT | 09.04.1997 | |
NL | 09.04.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Précédent [1998/03] | AT | 09.04.1997 | |
NL | 09.04.1997 | ||
Précédent [1998/02] | AT | 09.04.1997 | Citations: | Recherche | [X] - JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY vol. 516, 1990, AMSTERDAM NL pages 89 - 98 D.JOSIC ET AL. 'High-performance capillary electrophoresis of hydrophobic membrane proteins' | [Y] - JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. vol. 255, no. 10, 25 May 1980, BALTIMORE US pages 4876 - 4884 S.NARASIMHAN ET AL. 'Control of glycoprotein synthesis' | [Y] - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA. vol. 88, March 1991, WASHINGTON US pages 2302 - 2306 J.LIU ET AL. 'Ultrasensitive fluorometric detection of carbohydrates as derivatives in mixtures separated by capillary electrophoresis' | [A] - CLINICAL CHEMISTRY. vol. 37, no. 1, January 1991, WINSTON US pages 14 - 19 FU-TAI A. CHEN ET AL. 'Capillary electrophoresis: a new clinical tool' | [XP] - JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY vol. 559, no. 1-2, 18 October 1991, AMSTERDAM NL pages 445 - 453 FU-TAI A. CHEN 'Rapid protein analysis by capillary electrophoresis' | [T] - ANALYTICAL BIOCHEMISTRY vol. 205, 15 August 1992, NEW YORK US pages 115 - 124 J.P.LANDERS ET AL 'High-performance capillary electrophoresis of gly |