EP0512840 - Dispositif d'affichage à matrice active [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1998 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.07.1998 [1998/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi Osaka-fu 545-0013 / JP | [N/P] |
Précédent [1992/46] | Pour tous les Etats désignés SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kanemori, Yuzuru 2613-1, Ichinomoto-cho Tenri-shi, Nara-ken / JP | 02 /
Imaya, Akihiko 2-9-3-6, Rokujonishi Nara-shi, Nara-ken / JP | 03 /
Kato, Hiroaki 1-9-4, Tezukayama Nara-shi, Nara-ken / JP | 04 /
Yano, Kozo 34-5, Izumihara-cho Yamatokoriyama-shi, Nara-ken / JP | 05 /
Irie, Katsumi 45, Koyama-cho Gojo-shi, Nara-ken / JP | [1992/46] | Mandataire(s) | Brown, Kenneth Richard, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Précédent [1992/46] | Brown, Kenneth Richard, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92304133.9 | 08.05.1992 | [1992/46] | Numéro de priorité, date | JP19910102365 | 08.05.1991 Format original publié: JP 10236591 | [1992/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0512840 | Date: | 11.11.1992 | Langue: | EN | [1992/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0512840 | Date: | 24.02.1993 | Langue: | EN | [1993/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0512840 | Date: | 30.07.1997 | Langue: | EN | [1997/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.01.1993 | Classification | IPC: | G02F1/136 | [1992/46] | CPC: |
G02F1/13624 (EP,US);
G02F1/136 (KR);
G02F1/136263 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1992/46] | Titre | Allemand: | Anzeigevorrichtung mit aktiver Matrix | [1992/46] | Anglais: | An active matrix display device | [1992/46] | Français: | Dispositif d'affichage à matrice active | [1992/46] | Procédure d'examen | 15.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/24] | 02.12.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.10.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.04.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.11.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.02.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.05.1997 | Taxe de délivrance payée | 12.05.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP02124538 ; | [X]EP0365244 (SHARP KK [JP]); | [Y]EP0372898 (SHARP KK [JP]); | [X]US4775861 (SAITO TAKESHI [JP]); | [AD]EP0381428 (SHARP KK [JP]) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 349 (P-1084)27 July 1990 & JP-A-02 124 538 ( FUJITSU ) 11 May 1990, & JP02124538 A 19900511 |