EP0568742 - Transfert d'un fluide de production à partir d'un puit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.12.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.1994 | Demande réputée retirée | publié le 25.01.1995 [1995/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cooper Industries, Inc. 1001 Fannin Street, Suite 4000 Houston Texas 77002 / US | [N/P] |
Précédent [1993/45] | Pour tous les Etats désignés COOPER INDUSTRIES INC. 1001 Fannin Street, Suite 4000 Houston Texas 77002 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hopper, Hans Paul Hillhouse, Whiterashes, Aberdeen Scotland AB2 0QL / GB | [1993/45] | Mandataire(s) | Jackson, Peter Arthur GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Précédent [1993/45] | Jackson, Peter Arthur GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92304172.7 | 08.05.1992 | [1993/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0568742 | Date: | 10.11.1993 | Langue: | EN | [1993/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.1993 | Classification | IPC: | F04B9/10, F04F1/08, F04F1/10 | [1993/45] | CPC: |
F04B9/1176 (EP);
E21B43/01 (EP);
F04F1/08 (EP);
F04F1/10 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1993/45] | Titre | Allemand: | Förderung von Produktionsflüssigkeit aus einem Bohrloch | [1993/45] | Anglais: | Transfer of production fluid from a well | [1993/45] | Français: | Transfert d'un fluide de production à partir d'un puit | [1993/45] | Dossier détruit : | 03.08.2001 | Procédure dexamen | supprimé | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, DK, ES, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 23.11.1993 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.05.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/04] | 29.08.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/04] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 17.06.1994 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1994 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR550844 ; | [X]US2644401 ; | [X]US3630638 ; | [Y]US1957320 ; | [A]US5073090 |