EP0522868 - Utilisation du récepteur de l'éndothéline humain [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1993/02] | Récepteur de l'éndothéline humain | ||
[2002/42] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.2004 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA trading under the name of SHIONOGI & CO. LTD. 1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka 541 / JP | [N/P] |
Précédent [1994/28] | Pour tous les Etats désignés SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA trading under the name of SHIONOGI & CO. LTD. 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku Osaka 541 / JP | ||
Précédent [1993/02] | Pour tous les Etats désignés SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA trading under the name of SHIONOGI & CO. LTD. 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku Osaka 541 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Imura, Hiroo 59-2, Kitadaimaru-cho, Ichijoji Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto / JP | 02 /
Nakao, Kazuwa 4-1-2, Kitakutsukake-cho, Oeda Nishigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto / JP | 03 /
Nakanishi, Shigetada 517-116, Hase-cho, Iwakura Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto / JP | [1993/02] | Mandataire(s) | Nash, David Allan, et al Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | [N/P] |
Précédent [1993/02] | Nash, David Allan, et al Haseltine Lake & Co. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92306347.3 | 10.07.1992 | [1993/02] | Numéro de priorité, date | JP19910172828 | 12.07.1991 Format original publié: JP 17282891 | [1993/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0522868 | Date: | 13.01.1993 | Langue: | EN | [1993/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0522868 | Date: | 24.09.2003 | Langue: | EN | [2003/39] | Type: | B9 Fascicule de brevet corrigé | N°: | EP0522868 | Date: | 24.03.2004 | [2004/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.10.1992 | Classification | IPC: | C12N5/10, C12N15/12, C12N15/79, C12P21/02 | [2002/42] | CPC: |
C07K14/70571 (EP,US);
C07K14/72 (EP,US)
|
Précédent IPC [1993/02] | C07K15/00, C12N5/10, C12N15/12, C12N15/79, C12P21/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/02] | Titre | Allemand: | Verwendung des Rezeptors für Human-Endothelin | [2002/42] | Anglais: | Use of the human endothelin receptor | [2002/42] | Français: | Utilisation du récepteur de l'éndothéline humain | [2002/42] |
Précédent [1993/02] | Rezeptor für Human-Endothelin | ||
Précédent [1993/02] | A human endothelin receptor | ||
Précédent [1993/02] | Récepteur de l'éndothéline humain | Procédure d'examen | 06.07.1993 | Requête en examen déposée [1993/35] | 26.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.04.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 06.04.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.12.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2002 | Date des procédures orales | 27.09.2002 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 06.11.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.2003 | Taxe de délivrance payée | 28.04.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP03014202.0 / EP1355156 | Opposition(s) | 25.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/38] | Requête en poursuite de la procédure de: | 06.04.1999 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.04.1999 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 22.04.1999 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 23.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 24.09.2003 | GR | 24.12.2003 | PT | 24.02.2004 | [2008/05] |
Précédent [2004/33] | NL | 24.09.2003 | |
GR | 24.12.2003 | ||
Précédent [2004/14] | GR | 24.12.2003 | Citations: | Recherche | [XP]EP0480381 (NIPPON CHEMIPHAR CO [JP]) | [XP] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 117, no. 1, July 06, 1992 Columbus, Ohio, USA AIJI SAKAMOTO et al. "Cloning and functional expression of human cDNA for ETB endothelin receptor." page 216(217), column 2(1), abstract-no. 2003m & Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991, 178(2), 656-663 | [XP] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 116, no. 13, March 30, 1992 Columbus, Ohio, USA YOSHIHIRO OGAWA et al. "Molecular cloning of a non-isopeptide-selective human endothelin receptor." page 230, column 1, abstract-no. 122329y & Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991, 178(1), 248-255 | [AP] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 116, no. 13, March 30, 1992 Columbus, Ohio, USA MAKOTO NAKAMUTA et al. "Cloning and sequence analysis of a cDNA encoding human non-selective type of endothelin receptor." page 223, column 1, abstract-no. 122267b & Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991, 177(1), 34-39 | [AP] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 116, no. 9, March 02, 1992 Columbus, Ohio, USA HERBERT Y. LIN et al. "Cloning and functional ex- pression of a vascular smooth muscle endothelin 1 receptor." page 165, column 2, abstract-no. 77056u & Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1991, 88(8), 3185-3189 | Examen | - ARAI H ET AL., "Cloning and expression of a cDNA encoding an endothelin receptor", NATURE, (19901220), vol. 348, pages 730 - 732 | - PETER M. G. AND DAVENPORT A. P., "Characterization of the endothelin receptor selective agonist, BQ3020 and antagonists BQ123, FR139317, BQ788, 50235, Ro462005 and bosentan in the heart", BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, (1996), vol. 117, pages 445 - 462 | - SAKURAI T. ET AL., "Cloning of a cDNA encoding a non-isopeptide-selective subtype of the endothelin receptor", NATURE, (19901220), vol. 348, pages 732 - 735 |