EP0534794 - Dispositif pour l'impression sur rubans [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 06.07.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.07.2001 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 22.08.2001 [2001/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brother Kogyo Kabushiki Kaisha 15-1, Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1993/13] | Pour tous les Etats désignés BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Niwa, Akihiko, c/o Brother Kogyo K.K. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | [1993/13] | Mandataire(s) | Senior, Alan Murray, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1993/13] | Senior, Alan Murray, et al J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92308789.4 | 25.09.1992 | [1993/13] | Numéro de priorité, date | JP19910274852 | 25.09.1991 Format original publié: JP 27485291 | [1993/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0534794 | Date: | 31.03.1993 | Langue: | EN | [1993/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0534794 | Date: | 21.04.1993 | Langue: | EN | [1993/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0534794 | Date: | 10.01.1996 | Langue: | EN | [1996/02] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0534794 | Date: | 22.08.2001 | Langue: | EN | [2001/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.03.1993 | Classification | IPC: | B41J2/505 | [1993/13] | CPC: |
B41J2/5058 (EP,US);
B41J3/4075 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB [1993/13] | Titre | Allemand: | Streifendrucker | [1993/13] | Anglais: | Tape printing device | [1993/13] | Français: | Dispositif pour l'impression sur rubans | [1993/13] | Procédure d'examen | 02.09.1993 | Requête en examen déposée [1993/44] | 16.01.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.04.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.1995 | Taxe de délivrance payée | 29.06.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
10.10.1996
ADMISSIBLE ESSELTE N.V. Industriepark-Noord 30, P.O. Box 85 B-9100 St. Niklaas / BE Mandataire de l'opposant Driver, Virginia Rozanne Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [1996/49] | |||
Opposant(s) | 01
10.10.1996
ADMISSIBLE ESSELTE N.V. Industriepark-Noord 30, P.O. Box 85 B-9100 St. Niklaas / BE Mandataire de l'opposant Driver, Virginia Rozanne Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | 14.11.1996 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 15.07.1997 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 28.11.1997 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 26.03.1998 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 11.08.1998 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 21.12.1998 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 04.05.2000 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 14.05.2000 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 19.02.2001 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 22.05.2001 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP3030049 ; | [Y]JP63122568 ; | [A]US4799172 (WOOD KENNETH O [US], et al); | [A]US4924324 (TAKAOKA TATSUO [JP]); | [A]US5033880 (KAGEYAMA SEIJI [JP], et al) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 162 (P-1194)23 April 1991 & JP-A-3 030 049 ( TOSHIBA CORP. ) 8 February 1991, & JP3030049 A 19910208 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 371 (M-748)5 October 1988 & JP-A-63 122 568 ( CANON INC. ) 26 May 1988, & JP63122568 A 19880526 | Opposition | JPS60234856 | US4651288 | US4814894 | JPH0372461U | EP0497352 | - Instruction Manual of Merlin Express Elite | - Extract from Instruction Manual of Max Tape Worpro |