EP0535900 - Procédé à une étape pour la production de dirithromycin [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.11.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.01.1997 [1997/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US | [N/P] |
Précédent [1993/14] | Pour tous les Etats désignés ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285 / US | Inventeur(s) | 01 /
McGill, John McNeil 4428 Yale Drive Lafayette, Indiana 47905 / US | [1993/14] | Mandataire(s) | Hudson, Christopher Mark, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | [N/P] |
Précédent [1993/14] | Hudson, Christopher Mark, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92308839.7 | 28.09.1992 | [1993/14] | Numéro de priorité, date | US19910768803 | 30.09.1991 Format original publié: US 768803 | [1993/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0535900 | Date: | 07.04.1993 | Langue: | EN | [1993/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0535900 | Date: | 17.01.1996 | Langue: | EN | [1996/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.1993 | Classification | IPC: | C07H17/08 | [1993/14] | CPC: |
C07H17/08 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/14] | Titre | Allemand: | Einschritt-Verfahren zur Herstellung von Dirithromycin | [1993/14] | Anglais: | One step process for production of dirithromycin | [1993/14] | Français: | Procédé à une étape pour la production de dirithromycin | [1993/14] | Procédure d'examen | 07.10.1992 | Requête en examen déposée [1993/14] | 08.11.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.1995 | Taxe de délivrance payée | 25.09.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]FR2306703 (THOMAE GMBH DR K [DE]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 115, 1991, Columbus, Ohio, US; abstract no. 64107r, F.T.COUNTER ET AL. 'Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Dirithromycin (ASE 136; LY237216), a New Macrolide Antibiotic Derived from Erythromycin.' page 28 ;column 2 ; |