EP0536952 - Méthode d'étirage d'une feuille de métal ayant un revêtement organique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.10.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.12.1996 [1996/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOYO SEIKAN KAISHA LIMITED 3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1993/15] | Pour tous les Etats désignés TOYO SEIKAN KAISHA LIMITED 3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Imazu, Katsuhiro 27-101, 6205-1, Izumi-cho, Izumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Kobayashi, Akira 25 Sachigaoka, Asahi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 03 /
Kobayashi, Tomomi 1-6-23-1104, Mori, Isogo-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | [1993/16] |
Précédent [1993/15] | 01 /
Imazu, Katsuhiro 6205-1, Izumi-cho, Izumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | ||
02 /
Kobayashi, Akira 25 Sachigaoka, Asahi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | |||
03 /
Kobayashi, Tomomi 1-6-23-1104, Mori, Isogo-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | Mandataire(s) | Woodcraft, David Charles, et al Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Précédent [1993/15] | Woodcraft, David Charles, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London, WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92308983.3 | 01.10.1992 | [1993/15] | Numéro de priorité, date | JP19910255527 | 02.10.1991 Format original publié: JP 25552791 | [1993/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0536952 | Date: | 14.04.1993 | Langue: | EN | [1993/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0536952 | Date: | 13.12.1995 | Langue: | EN | [1995/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.1993 | Classification | IPC: | B21D24/12 | [1993/15] | CPC: |
B21D24/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1993/15] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Tiefziehen von Metallblech mit einer filmartigen organischen Beschichtung | [1993/15] | Anglais: | Method of draw-forming a metal sheet having an organic film | [1993/15] | Français: | Méthode d'étirage d'une feuille de métal ayant un revêtement organique | [1993/15] | Procédure d'examen | 24.03.1993 | Requête en examen déposée [1993/20] | 17.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.11.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.03.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.1995 | Taxe de délivrance payée | 16.06.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.09.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3986382 (MILLER STANLEY J, et al); | [Y]EP0410007 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD [JP]); | [Y]GB2219543 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD [JP]); | [A]DE735158 (MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM); | [A]EP0438774 (FIAT AUTO SPA [IT]) |