EP0551718 - Système et procédé pour assurer l'intégrité de données d'écriture dans un système à réseau redondant de stockage de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.10.1994 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.1994 | Demande réputée retirée | publié le 14.12.1994 [1994/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TANDEM COMPUTERS INCORPORATED 10435 N. Tantau Avenue Cupertino California 95014-0709 / US | [N/P] |
Précédent [1993/29] | Pour tous les Etats désignés TANDEM COMPUTERS INCORPORATED 10435 N. Tantau Avenue Cupertino, California 95014-0709 / US | Inventeur(s) | 01 /
Lui, Albert 3164 Heritage Valley Drive, San Jose California 95148 / US | 02 /
Walker, Mark S. 20000 Gist Road, Los Gatos California 95030 / US | [1993/29] | Mandataire(s) | Allman, Peter John, et al Marks & Clerk LLP Sussex House 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | [N/P] |
Précédent [1994/01] | Allman, Peter John, et al MARKS & CLERK, Sussex House, 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | ||
Précédent [1993/29] | Allman, Peter John MARKS & CLERK Suite 301 Sunlight House Quay Street Manchester M3 3JY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92309635.8 | 21.10.1992 | [1993/29] | Numéro de priorité, date | US19910797470 | 25.11.1991 Format original publié: US 797470 | [1993/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0551718 | Date: | 21.07.1993 | Langue: | EN | [1993/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0551718 | Date: | 22.09.1993 | Langue: | EN | [1993/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.08.1993 | Classification | IPC: | G06F11/20, G06F11/14, G06F3/06 | [1993/38] | CPC: |
G06F11/1076 (EP,US);
G06F11/2089 (EP,US);
G06F11/1402 (EP,US);
G06F11/2015 (EP,US);
G06F11/2038 (EP,US);
G06F11/2097 (EP,US);
|
Précédent IPC [1993/29] | G06F11/20, G06F11/14 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1993/29] | Titre | Allemand: | System und Verfahren zur Sicherung der Schreibdatenintegrität in einem redundanten Matrixdatenspeicherungssystem | [1993/29] | Anglais: | System and method for ensuring write data integrity in a redundant array data storage system | [1993/29] | Français: | Système et procédé pour assurer l'intégrité de données d'écriture dans un système à réseau redondant de stockage de données | [1993/29] | Dossier détruit : | 31.08.2001 | Procédure dexamen | 23.03.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1994/50] | 18.07.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1994/50] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0434532 (BULL SA [FR]); | [A]WO9113399 (SF2 CORP [US]); | [A]WO9117506 (SF2 CORP [US]); | [Y] - COMPUTER TECHNOLOGY REVIEW vol. 9, no. 3, March 1989, LOS ANGELES, CA, USA page 27 XP000109267 B. BALL ET AL. 'OLTP Systems Need To Be Fault Tolerant' | [A] - PROCEEDINGS OF THE 16TH VERY LARGE DATA BASES CONFERENCE 1990, BRISBANEAUSTRALIA pages 148 - 161 J. GRAY ET AL. 'Parity Striping of Disc Arrays: Low-Cost Reliable Storage with Acceptable Throughput' | [A] - THE 17TH INT. SYMP. ON FAULT-TOLERANT COMPUTING 6 July 1987, PITTSBURGH, PENNSYLVANIAUSA pages 176 - 181 Y. DISHON ET AL. 'A Highly Available Storage System Using the Checksum Method' |