EP0545562 - Méthode de fabrication de l'électrode centrale d'une bougie d'allumage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.1998 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.03.1998 [1998/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-ban, 18-gou Takatsuji-cho Mizuho-Ku Nagoya-shi / JP | [N/P] |
Précédent [1993/23] | Pour tous les Etats désignés NGK SPARK PLUG CO., LTD 14-ban, 18-gou Takatsuji-cho Mizuho-Ku Nagoya-shi / JP | Inventeur(s) | 01 /
Oshima, Takafumi c/o 14-ban, 18-gou, Takatsuji-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi / JP | 02 /
Okayama, Tsutomu c/o 14-ban, 18-gou, Takatsuji-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi / JP | [1993/23] | Mandataire(s) | Senior, Alan Murray, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1993/23] | Senior, Alan Murray, et al J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92310217.2 | 09.11.1992 | [1993/23] | Numéro de priorité, date | JP19910319107 | 03.12.1991 Format original publié: JP 31910791 | [1993/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0545562 | Date: | 09.06.1993 | Langue: | EN | [1993/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0545562 | Date: | 10.11.1993 | Langue: | EN | [1993/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0545562 | Date: | 02.04.1997 | Langue: | EN | [1997/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.09.1993 | Classification | IPC: | H01T21/02, H01T13/39 | [1993/23] | CPC: |
H01T21/02 (EP,US);
H01T13/39 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1993/23] | Titre | Allemand: | Herstellungsverfahren der Mittelelektrode einer Zündkerze | [1993/23] | Anglais: | A method of manufacturing a centre electrode for a spark plug | [1993/23] | Français: | Méthode de fabrication de l'électrode centrale d'une bougie d'allumage | [1993/23] | Procédure d'examen | 21.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/16] | 12.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.04.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.06.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.01.1997 | Taxe de délivrance payée | 07.01.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.11.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2955222 (OTTO BOESCH); | [A]FR2595015 (BERU WERK RUPRECHT GMBH CO A [DE]) |