EP0579884 - Connecteur à bague de verrouillage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.01.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.01.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.02.1997 [1997/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ITT INDUSTRIES, INC. (a Delaware corporation) 1330 Avenue of the Americas New York, NY 10019-5490 / US | [1994/04] | Inventeur(s) | 01 /
Muzslay, Steven Zoltan 19542 Waterbury Lane Huntington Beach, California 92646 / US | [1994/04] | Mandataire(s) | Vaufrouard, John Charles Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [1994/35] |
Précédent [1994/04] | Vaufrouard, John Charles Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92311862.4 | 30.12.1992 | [1994/04] | Numéro de priorité, date | US19920914727 | 20.07.1992 Format original publié: US 914727 | [1994/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0579884 | Date: | 26.01.1994 | Langue: | EN | [1994/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0579884 | Date: | 28.02.1996 | [1996/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.11.1993 | Classification | IPC: | H01R13/627 | [1994/04] | CPC: |
B60R21/017 (EP,US);
B60R21/16 (KR);
H01R13/6277 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1994/04] | Titre | Allemand: | Verbinder mit Ringverriegelung | [1994/04] | Anglais: | Ring lock connector | [1994/04] | Français: | Connecteur à bague de verrouillage | [1994/04] | Procédure d'examen | 07.01.1993 | Requête en examen déposée [1994/04] | 10.10.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.04.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.06.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.09.1995 | Taxe de délivrance payée | 22.09.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0050575 (RADIALL SA [FR]) [A] 1,9 * page 5, line 25 - line 32; figures 3,4 *; | [A]DE4029217 (DANFOSS-FLENSBURG GMBH.) [A] 12,17 * column 2, line 35 - line 42; figures 1,2 *; | [A]FR2554543 (GROMELLE RAYMOND [FR]) [A] 1,9 * page 4, line 28 - page 5, line 13; figures 1-3 * |