EP0504062 - Circuit intégré à impédances asservies et application aux émetteurs-récepteurs, notamment pour la communication entre unités d'un système informatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.1996 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.12.1996 [1996/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BULL S.A. 68, route de Versailles 78430 Louveciennes / FR | [N/P] |
Précédent [1995/33] | Pour tous les Etats désignés BULL S.A. 68, route de Versailles F-78430 Louveciennes / FR | ||
Précédent [1992/38] | Pour tous les Etats désignés BULL S.A. Tour BULL, 1, place Carpeaux F-92800 Puteaux / FR | Inventeur(s) | 01 /
Marbot, Roland 121, avenue de Malakoff F-75116 Paris / FR | [1992/38] | Mandataire(s) | Colombe, Michel, et al Direction de la Propriété Intellectuelle BULL SA Poste courrier:LV 58F35 68 route de Versailles 78430 Louveciennes / FR | [N/P] |
Précédent [1993/35] | Colombe, Michel, et al Direction de la Propriété Intellectuelle BULL SA Poste courrier:LV 59C18 68 route de Versailles F-78430 Louveciennes / FR | ||
Précédent [1992/38] | Fournier, Michel Robert Marie Bull S.A., 121, avenue de Malakoff, PC 8M006 F-75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 92400661.2 | 12.03.1992 | [1992/38] | Numéro de priorité, date | FR19910003125 | 14.03.1991 Format original publié: FR 9103125 | [1992/38] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0504062 | Date: | 16.09.1992 | Langue: | FR | [1992/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0504062 | Date: | 03.01.1996 | Langue: | FR | [1996/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.06.1992 | Classification | IPC: | H03H11/28, H04B3/02, G06F13/38 | [1992/38] | CPC: |
H03H11/28 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1992/38] | Titre | Allemand: | Integrierte Schaltung mit servogesteuerten Impedanzen und Anwendung für Senderempfänger, insbesondere für die Kommunikation zwischen Einheiten eines Informationssystems | [1992/38] | Anglais: | Integrated circuit with servo-controlled impedances and application to transceivers, particularly for communication between units of an information system | [1992/38] | Français: | Circuit intégré à impédances asservies et application aux émetteurs-récepteurs, notamment pour la communication entre unités d'un système informatique | [1992/38] | Procédure d'examen | 06.07.1992 | Requête en examen déposée [1992/38] | 05.04.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.07.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 12.12.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.02.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 16.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.10.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP58159016 ; | [A]DE2923277 (ROHDE & SCHWARZ) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 280 (E-216)14 Décembre 1983 & JP-A-58 159 016 ( SONY ) 21 Septembre 1983, & JP58159016 A 00000000 | Examen | JP55042480 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 4, no. 75 (E-013) & JP-A-55 042 480, & JP55042480 A 00000000 |