EP0537058 - Emballage pour le transport plus particulièrement de susbstances infectieuses [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.03.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.03.1996 | Demande réputée retirée | publié le 24.04.1996 [1996/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PASCAL, Christian 19, Rue de la Fontaine F-95270 Seugy / FR | [1993/15] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1993/15] | Mandataire(s) | Faber, Jean-Paul CABINET FABER 35, rue de Berne 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1993/15] | Faber, Jean-Paul CABINET FABER 35, rue de Berne F-75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 92402707.1 | 05.10.1992 | [1993/15] | Numéro de priorité, date | FR19910012358 | 08.10.1991 Format original publié: FR 9112358 | [1993/15] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0537058 | Date: | 14.04.1993 | Langue: | FR | [1993/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.1993 | Classification | IPC: | B65D81/38 | [1993/15] | CPC: |
B65D81/3862 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, GB, IT, LI [1993/15] | Titre | Allemand: | Verpackung zum Transport, insbesondere von infektösen Substanzen | [1993/15] | Anglais: | Package for transportation, especially of infectious substances | [1993/15] | Français: | Emballage pour le transport plus particulièrement de susbstances infectieuses | [1993/15] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure dexamen | 28.09.1993 | Requête en examen déposée [1993/49] | 02.03.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.03.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/17] | 24.11.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1995 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3832009 ; | [A]EP0341056 ; | [A]FR1388978 ; | [A]US2971640 |