EP0594914 - Préparation d'un catalyseur pour la fabrication de polyéthylène [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.06.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.1995 | Demande réputée retirée | publié le 02.08.1995 [1995/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BP CHEMICALS S.N.C. Tour Neptune la Défense 1, 20, Place de Seine 92400 Courbevoie / FR | [N/P] |
Précédent [1994/18] | Pour tous les Etats désignés BP CHEMICALS S.N.C. Tour Neptune la Défense 1, 20, Place de Seine F-92400 Courbevoie / FR | Inventeur(s) | 01 /
Daine, Erick BP Chemicals S.N.C., BP NO 6 F-13117 Lavera / FR | 02 /
Speakman, John Gabriel BP Chemicals S.N.C., BP NO 6 F-13117 Lavera / FR | [1994/18] | Mandataire(s) | Preece, Michael, et al BP International Limited Patents and Agreements Division Sunbury Research Centre Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN / GB | [N/P] |
Précédent [1994/18] | Preece, Michael, et al BP International Limited Patents and Agreements Division Sunbury Research Centre Chertsey Road Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92430032.0 | 26.10.1992 | [1994/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0594914 | Date: | 04.05.1994 | Langue: | EN | [1994/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.06.1993 | Classification | IPC: | C08F110/02, C08F4/651, C08F4/654 | [1994/18] | CPC: |
C08F10/00 (EP)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/656 (EP)
| Etats contractants désignés | FR [1994/18] | Titre | Allemand: | Herstellung eines Katalysators zur Herstellung von Polyethylen | [1994/18] | Anglais: | Preparation of a catalyst for the manufacture of polyethylene | [1994/18] | Français: | Préparation d'un catalyseur pour la fabrication de polyéthylène | [1994/18] | Dossier détruit : | 10.09.2001 | Procédure dexamen | 05.11.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/31] | 03.03.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/31] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 21.12.1994 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1994 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]EP0453088 ; | [Y]GB2096623 ; | [A]EP0014523 ; | [A]US4100105 |