Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | DK | | ES | | GB | | IT | | LI | | LU | | NL | | PT | | SE | | Procédure dexamen | 22.09.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1996/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 07.07.1993 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES GB IT LI LU NL PT SE | | Date de lévénement: | 12.01.1994 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19931116 | | Date de lévénement: | 05.04.1995 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19950216 | | Date de lévénement: | 21.02.1996 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19950822 | | Date de lévénement: | 20.05.1993 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 10.01.1996 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |