EP0530132 - Elément de fixation avec axes inclinés différemment [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 19.06.2002 [2002/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VSI CORPORATION 300 West Service Road Chantilly Virginia 22021-9998 / US | [N/P] |
Précédent [1993/09] | Pour tous les Etats désignés VSI CORPORATION 300 West Service Road Chantilly, Virginia 22021-9998 / US | Inventeur(s) | 01 /
Zare-Ardestani, Vahid 2136 Saddleback Drive Corona, California 91719 / US | [1993/09] | Mandataire(s) | Weydert, Robert, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 1015 Luxembourg / LU | [N/P] |
Précédent [1993/09] | Weydert, Robert, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 92630073.2 | 06.08.1992 | [1993/09] | Numéro de priorité, date | US19910751034 | 28.08.1991 Format original publié: US 751034 | [1993/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0530132 | Date: | 03.03.1993 | Langue: | EN | [1993/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0530132 | Date: | 03.04.1996 | Langue: | EN | [1996/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.1992 | Classification | IPC: | F16B37/04 | [1993/09] | CPC: |
F16B33/002 (EP,US);
F16B37/04 (EP,US);
F16B37/044 (EP,US);
F16B37/048 (EP,US);
Y10T29/49881 (EP,US);
Y10T403/75 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, SE [1993/09] | Titre | Allemand: | Befestigungselement mit unterschiedlich gerichteten Achsen | [1993/09] | Anglais: | Fastener with differentially inclined axes | [1993/09] | Français: | Elément de fixation avec axes inclinés différemment | [1993/09] | Procédure d'examen | 25.08.1993 | Requête en examen déposée [1993/42] | 12.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.12.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.10.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.12.1995 | Taxe de délivrance payée | 15.12.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.01.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1994 | 03   M06   Taxe payée le   27.12.1994 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 03.04.1996 | BE | 03.04.1996 | CH | 03.04.1996 | DK | 03.04.1996 | ES | 03.04.1996 | GR | 03.04.1996 | LI | 03.04.1996 | IE | 06.08.1996 | [2002/25] |
Précédent [2001/05] | AT | 03.04.1996 | |
BE | 03.04.1996 | ||
CH | 03.04.1996 | ||
DK | 03.04.1996 | ||
GR | 03.04.1996 | ||
LI | 03.04.1996 | ||
IE | 06.08.1996 | ||
Précédent [2000/05] | AT | 03.04.1996 | |
BE | 03.04.1996 | ||
CH | 03.04.1996 | ||
DK | 03.04.1996 | ||
GR | 03.04.1996 | ||
LI | 03.04.1996 | ||
Précédent [1998/15] | AT | 03.04.1996 | |
BE | 03.04.1996 | ||
CH | 03.04.1996 | ||
DK | 03.04.1996 | ||
LI | 03.04.1996 | ||
Précédent [1997/28] | AT | 03.04.1996 | |
BE | 03.04.1996 | ||
CH | 03.04.1996 | ||
LI | 03.04.1996 | ||
Précédent [1997/20] | AT | 03.04.1996 | |
BE | 03.04.1996 | ||
Précédent [1997/03] | AT | 03.04.1996 | Citations: | Recherche | [A]US3219088 (ZAHODIAKIN VICTOR F); | [X]EP0062155 (HANS LICHTI DIPL ING HEINER LI [DE]); | [A]EP0297497 (GOODRICH CO B F [US]); | [Y]US5032047 (THEAKSTON HARRY A [US]) |