EP0524136 - Pince à expansion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.10.1995 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.12.1995 [1995/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HILTI Aktiengesellschaft 9494 Schaan / LI | [N/P] |
Précédent [1993/03] | Pour tous les Etats désignés HILTI Aktiengesellschaft FL-9494 Schaan / LI | Inventeur(s) | 01 /
Bisping, Heinz Wallgauer Weg 3c W-8900 Augsburg / DE | 02 /
Götzfried, Horst An der Hofbreite 5 W-8939 Igling / DE | 03 /
Popp, Franz An der Allee 26 W-8939 Buchloe / DE | 04 /
Hausner, Wolfgang Bahnhofstrasse 54 W-8939 Igling / DE | 05 /
Mirsberger, Helmut Friedrich-List-Strasse 118 W-8000 München 70 / DE | [1993/03] | Mandataire(s) | Wildi, Roland Hilti Aktiengesellschaft Patentabteilung 9494 Schaan / LI | [N/P] |
Précédent [1993/03] | Wildi, Roland Hilti Aktiengesellschaft Patentabteilung FL-9494 Schaan / LI | Numéro de la demande, date de dépôt | 92810408.2 | 27.05.1992 | [1993/03] | Numéro de priorité, date | DE19914120857 | 25.06.1991 Format original publié: DE 4120857 | [1993/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0524136 | Date: | 20.01.1993 | Langue: | DE | [1993/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0524136 | Date: | 14.12.1994 | Langue: | DE | [1994/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.10.1992 | Classification | IPC: | F16B13/12 | [1993/03] | CPC: |
F16B13/124 (EP,US);
F16B15/00 (KR);
Y10T403/4924 (EP,US);
Y10T403/75 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1993/03] | Titre | Allemand: | Spreizdübel | [1993/03] | Anglais: | Expansion plug | [1993/03] | Français: | Pince à expansion | [1993/03] | Procédure d'examen | 08.02.1993 | Requête en examen déposée [1993/14] | 26.10.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.02.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.06.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.08.1994 | Taxe de délivrance payée | 08.08.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE1813812 (MUNZ DIPL MATH WALFRIED W); | [X]CH485129 (BERNER ALBERT FA [DE]); | [A]GB2200966 (DOM HOLDINGS PLC); | [AD]DE3917498 (HILTI AG [LI]) |