EP0570655 - Circuit de commande pour la communication marche/arrêt d'un amplificateur audio [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.11.2001 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 12.02.2003 [2003/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Précédent [1998/35] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | ||
Précédent [1993/47] | Pour tous les Etats désignés SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.r.l. Via C. Olivetti, 2 I-20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Nebuloni, Daniela Via Crispi, 21 I-20010 Bareggio / IT | 02 /
Fassina, Andrea Via Ercolano, 3 I-20155 Milano / IT | [1993/47] | Mandataire(s) | Cerbaro, Elena, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1993/47] | Cerbaro, Elena, et al c/o Studio Torta, Via Viotti 9 I-10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 92830254.6 | 22.05.1992 | [1993/47] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0570655 | Date: | 24.11.1993 | Langue: | EN | [1993/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0570655 | Date: | 27.12.2000 | Langue: | EN | [2000/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.02.1993 | Classification | IPC: | H03G3/34, H03F1/30 | [1993/47] | CPC: |
H03G3/348 (EP,US);
H03F1/305 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, PT [1993/47] | Titre | Allemand: | Steuerschaltung zum Ein- und Ausschalten eines Audioverstärkers | [1993/47] | Anglais: | Audio amplifier on-off control circuit | [1993/47] | Français: | Circuit de commande pour la communication marche/arrêt d'un amplificateur audio | [1993/47] | Procédure d'examen | 01.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/16] | 11.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.06.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.06.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2000 | Taxe de délivrance payée | 21.09.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.09.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.05.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.05.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 18.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 27.12.2000 | PT | 27.03.2001 | [2003/07] |
Précédent [2002/11] | PT | 27.03.2001 | Citations: | Recherche | [X]EP0159079 (ATES COMPONENTI ELETTRON [IT]); | [A]EP0368528 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) |