EP0560834 - STRUCTURE DU FOND OU DES PAROIS DE RECIPIENTS METALLURGIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.06.1995 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.06.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.08.1995 [1995/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT FÜR FEUERFESTE ERZEUGNISSE Mommsengasse 35 A-1040 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [1993/38] | Pour tous les Etats désignés VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT FÜR FEUERFESTE ERZEUGNISSE Mommsengasse 35 A-1040 Wien / AT | Inventeur(s) | 01 /
RINNHOFER, Johann Anschützgasse 17 A-1150 Wien / AT | 02 /
SCHMIDBERGER, Robert Hafning 46B A-8793 Trofaiach / AT | 03 /
PAWLISKA, Volker Grantsch 15 A-9872 Millstatt / AT | 04 /
CAPPELLI, Giorgio Residenza Solco, 1151 I-20089 Basiglio / IT | [1993/38] | Mandataire(s) | Becker, Thomas, et al Patentanwälte Becker & Müller Turmstrasse 22 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Précédent [1993/38] | Becker, Thomas, Dr., Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Becker und Müller Eisenhüttenstrasse 2 D-40882 Ratingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92900109.7 | 04.12.1991 | [1993/38] | WO1991EP02305 | Numéro de priorité, date | AT19900002483 | 07.12.1990 Format original publié: AT 248390 | DE19914103156 | 02.02.1991 Format original publié: DE 4103156 | [1993/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9210593 | Date: | 25.06.1992 | Langue: | DE | [1992/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0560834 | Date: | 22.09.1993 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 25.06.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0560834 | Date: | 17.08.1994 | Langue: | DE | [1994/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.06.1992 | Classification | IPC: | C21C5/52, C21C7/072, B22D1/00, F27D3/16 | [1993/38] | CPC: |
B22D1/005 (EP,US);
B22D41/02 (EP,US);
C21C5/5217 (EP,US);
Y02P10/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, SE [1993/38] | Titre | Allemand: | BODEN- ODER WANDAUSBILDUNG FÜR EIN METALLURGISCHES GEFÄSS | [1993/38] | Anglais: | BOTTOM OR WALL STRUCTURE FOR A METALLURGICAL VESSEL | [1993/38] | Français: | STRUCTURE DU FOND OU DES PAROIS DE RECIPIENTS METALLURGIQUES | [1993/38] | Entrée dans la phase régionale | 28.05.1993 | Taxe nationale de base payée | 28.05.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.05.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AT | 28.05.1993 | Requête en examen déposée [1993/38] | 18.01.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 09.02.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 16.02.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.1994 | Taxe de délivrance payée | 30.04.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.05.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]SU648343 ; | [A]FR2451945 (EST ACIERS FINS); | [A]DE3619533 (KLOECKNER STAHL GMBH); | [Y]DE3742861 (THYSSEN STAHL AG); | [A]DE9004945U ; | [A]DE3926786 | [Y] - Soviet inventions illustrated section m/p,week 7945,19 dec 1979 Derwent Publications ltd, London, GB & SU-A1-648 343 (ceme=cherp metal wks), & SU648343 A 00000000 |