EP0564506 - ELEMENT RAPPORTE AVEC SURFACE COMPOSEE DE PARTICULES DE CARBURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.10.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.10.1995 | Demande réputée retirée | publié le 29.11.1995 [1995/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KENNAMETAL INC. 1600 Technology Way Latrobe, PA 15650 / US | [N/P] |
Précédent [1993/41] | Pour tous les Etats désignés KENNAMETAL INC. P.O. Box 231 Latrobe, PA 15650 / US | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, Emlyn, N. R.D. 4, Box 25 Ligonier, PA 15658 / US | [1993/41] | Mandataire(s) | Degwert, Hartmut, et al Prinz & Partner Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/41] | Degwert, Hartmut, Dipl.-Phys., et al Prinz & Partner Manzingerweg 7 D-81241 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92901502.2 | 22.11.1991 | [1993/41] | WO1991US08781 | Numéro de priorité, date | US19900630147 | 19.12.1990 Format original publié: US 630147 | [1993/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9211437 | Date: | 09.07.1992 | Langue: | EN | [1992/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0564506 | Date: | 13.10.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.07.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.07.1992 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.01.1994 | Classification | IPC: | E21B10/56 | [1993/41] | CPC: |
E21B10/56 (EP,US);
Y10T407/27 (EP,US)
| Etats contractants désignés | GB [1993/41] | Titre | Allemand: | EINSATZ MIT EINER OBERFLÄCHE AUS HARTMETALLTEILCHEN | [1993/41] | Anglais: | INSERT HAVING A SURFACE OF CARBIDE PARTICLES | [1993/41] | Français: | ELEMENT RAPPORTE AVEC SURFACE COMPOSEE DE PARTICULES DE CARBURE | [1993/41] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Entrée dans la phase régionale | 09.06.1993 | Taxe nationale de base payée | 09.06.1993 | Taxe de recherche payée | 09.06.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.06.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 09.06.1993 | Requête en examen déposée [1993/41] | 04.05.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/48] | 04.07.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1994 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [Y]IT679193 ; | [Y]US2846193 (JACK CHADDERDON); | [Y]GB947440 (JERSEY PROD RES CO); | [Y]US4109737 (BOVENKERK HAROLD P); | [A]US4940099 (DEANE JOHN D [US], et al); | [A]FR2504589 (VENNIN HENRI [FR]); | [A]US4570726 (HALL DAVID R [US]); | [A]US4705124 (ABRAHAMSON GERALD R [US], et al); | [A]US4696352 (BULJAN SERGEJ-TOMISLAV [US], et al); | [AP]US4984940 (BRYANT WILLIAM A [US], et al) |