EP0522144 - TRADUCTION D'ADRESSES DE GROUPES DU TYPE "PLUSIEURS A QUELQUES UNS" PAR UN PONT DE RESEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.1998 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.02.1998 [1998/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard, MA 01754 / US | [1993/02] | Inventeur(s) | 01 /
BACKLES, Floyd, J. Hadley Highway Temple, NH 03084 / US | 02 /
HAWE, William, R. 16 Independence Road Pepperell, MA 02190 / US | 03 /
KONING, G., Paul 4 Parker Road Brookline, NH 02127 / US | 04 /
MITTON, David, J. 13 Swan Street Arlington, MA 02130 / US | 05 /
PERLMAN, Radia, J. 10 Huckleberry Lane Acton, MA 01720 / US | [1993/02] | Mandataire(s) | Maggs, Michael Norman, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | [N/P] |
Précédent [1993/02] | Maggs, Michael Norman, et al Kilburn & Strode 30 John Street London WC1N 2DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92905803.0 | 24.01.1992 | [1993/02] | WO1992US00586 | Numéro de priorité, date | US19910645933 | 25.01.1991 Format original publié: US 645933 | US19910645934 | 25.01.1991 Format original publié: US 645934 | US19910645935 | 25.01.1991 Format original publié: US 645935 | [1993/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9213410 | Date: | 06.08.1992 | Langue: | EN | [1992/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0522144 | Date: | 13.01.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.08.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0522144 | Date: | 05.03.1997 | Langue: | EN | [1997/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.08.1992 | Classification | IPC: | H04L12/18, H04L12/46 | [1993/02] | CPC: |
H04L12/1836 (EP);
H04L12/46 (EP);
H04L45/742 (EP);
H04L2212/00 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1993/02] | Titre | Allemand: | KONZENTRIERUNG VON GRUPPENADRESSEN IN EINER NETZWERKBRÜCKE | [1993/02] | Anglais: | GROUP ADDRESS CONCENTRATION THROUGH A NETWORK BRIDGE | [1993/02] | Français: | TRADUCTION D'ADRESSES DE GROUPES DU TYPE "PLUSIEURS A QUELQUES UNS" PAR UN PONT DE RESEAU | [1993/02] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.1992 | Taxe nationale de base payée | 29.09.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.11.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.11.1992 | Requête en examen déposée [1993/02] | 19.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.11.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.09.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 30.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0321203 | [Y] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. vol. 33, no. 7, December 1990, NEW YORK US pages 63 - 68; 'Bridge for Interconnecting Local Area Networks Having Different Architectures' | [A] - COMPUTER COMMUNICATIONS vol. 12, no. 3, June 1989, LONDON, GB pages 123 - 130; L. HUGHES: 'Gateway Design for Internetwork Multicast Communication' |