EP0583297 - PROCEDE ET APPAREIL DE MOULINAGE DES MATERIAUX FRIABLE EN GRANULATS FINS, SUPERFINS ET MICROFINS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1994/08] | PROCEDE DE CONCASSAGE DE MATERIAU FRIABLE EN GRANULATS FINS, SUPERFINS ET MICROFINS ET APPAREIL CON U A CET EFFET | ||
[1997/31] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.06.1998 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCHÖNERT, Klaus Tannenhöhe 4 D-38678 Clausthal-Zellerfeld / DE | [1994/08] | Inventeur(s) | 01 /
SCHÖNERT, Klaus Tannenhöhe 4 D-3392 Clausthal-Zellerfeld / DE | 02 /
REICHARDT, York Zellbach 12 D-3392 Clausthal-Zellerfeld / DE | [1994/08] | Mandataire(s) | Behrens, Dieter Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/08] | Behrens, Dieter, Dr.-Ing. Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92909433.2 | 04.05.1992 | [1994/08] | WO1992EP00962 | Numéro de priorité, date | DE19914114521 | 03.05.1991 Format original publié: DE 4114521 | [1994/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9219379 | Date: | 12.11.1992 | Langue: | EN | [1992/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0583297 | Date: | 23.02.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.11.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0583297 | Date: | 30.07.1997 | Langue: | EN | [1997/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.11.1992 | Classification | IPC: | B02C1/00, B02C19/00 | [1994/08] | CPC: |
B02C1/00 (EP,US);
B02C19/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/08] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FEIN- UND FEINST- UND MIKROFEINZERKLEINERUNG VON SPRÖDEM MAHLGUT | [1997/31] | Anglais: | METHOD OF AND APPARATUS FOR FINE, VERY FINE, AND MICROFINE COMMINUTION OF MATERIALS HAVING BRITTLE BEHAVIOR | [1994/08] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE MOULINAGE DES MATERIAUX FRIABLE EN GRANULATS FINS, SUPERFINS ET MICROFINS | [1997/31] |
Précédent [1994/08] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FEIN-UND FEINSTVERTEILUNG VON SPRÖDEM MAHLGUT | ||
Précédent [1994/08] | PROCEDE DE CONCASSAGE DE MATERIAU FRIABLE EN GRANULATS FINS, SUPERFINS ET MICROFINS ET APPAREIL CON U A CET EFFET | Entrée dans la phase régionale | 04.11.1993 | Taxe nationale de base payée | 04.11.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.11.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.11.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 04.11.1993 | Requête en examen déposée [1994/08] | 15.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.11.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 10.05.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.11.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.1997 | Taxe de délivrance payée | 30.01.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.05.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 30.07.1997 | CH | 30.07.1997 | DK | 30.07.1997 | ES | 30.07.1997 | IT | 30.07.1997 | LI | 30.07.1997 | NL | 30.07.1997 | SE | 30.10.1997 | [2008/02] |
Précédent [2003/07] | BE | 30.07.1997 | |
CH | 30.07.1997 | ||
DK | 30.07.1997 | ||
ES | 30.07.1997 | ||
IT | 30.07.1997 | ||
LI | 30.07.1997 | ||
NL | 30.07.1997 | ||
SE | 30.10.1997 | ||
Précédent [2002/25] | BE | 30.07.1997 | |
CH | 30.07.1997 | ||
DK | 30.07.1997 | ||
ES | 30.07.1997 | ||
IT | 30.07.1997 | ||
LI | 30.07.1997 | ||
SE | 30.10.1997 | ||
Précédent [1999/42] | BE | 30.07.1997 | |
CH | 30.07.1997 | ||
DK | 30.07.1997 | ||
IT | 30.07.1997 | ||
LI | 30.07.1997 | ||
SE | 30.10.1997 | ||
Précédent [1998/43] | BE | 30.07.1997 | |
CH | 30.07.1997 | ||
DK | 30.07.1997 | ||
LI | 30.07.1997 | ||
SE | 30.10.1997 | ||
Précédent [1998/21] | BE | 30.07.1997 | |
DK | 30.07.1997 | ||
SE | 30.10.1997 | ||
Précédent [1998/15] | DK | 30.07.1997 | |
SE | 30.10.1997 | ||
Précédent [1998/12] | SE | 30.10.1997 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE2753920 (HYDROMER SOC CIV); | [Y]US4357287 (SCHOENERT KLAUS) |