EP0535218 - SYSTEME ET PROCEDE D'ECLAIRAGE POUR MICROSCOPE OPTIQUE A HAUTE DEFINITION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.10.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.10.2002 | Demande réputée retirée | publié le 11.12.2002 [2002/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Micro Science Technologies 520 Washington Boulevard, PMB 422 Marina Del Rey, CA 90292 / US | [2001/16] |
Précédent [1996/40] | Pour tous les Etats désignés EDGE SCIENTIFIC INSTRUMENT COMPANY L.L.C. 1630 17th Street Santa Monica, CA 90404 / US | ||
Précédent [1996/35] | Pour tous les Etats désignés EDGE SCIENTIFIC INSTRUMENT CORPORATION L.L.C. 1630 17th Street Santa Monica, CA 90404 / US | ||
Précédent [1993/14] | Pour tous les Etats désignés UNIMAT (USA) CORPORATION Arco Center, 1055 West Seventh Street, Suite 2500 Los Angeles, CA 90017 / US | Inventeur(s) | 01 /
Greenberg, Gary 4231 Kenyon Avenue Los Angeles California 90066 / US | [1993/14] | Mandataire(s) | Barnard, Eric Edward Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Précédent [1993/14] | Barnard, Eric Edward BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92911614.3 | 20.03.1992 | [1993/14] | WO1992US02260 | Numéro de priorité, date | US19910688170 | 19.04.1991 Format original publié: US 688170 | [1993/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9218894 | Date: | 29.10.1992 | Langue: | EN | [1992/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0535218 | Date: | 07.04.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.10.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.10.1992 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.1995 | Classification | IPC: | G02B21/36, G02B21/06, G02B21/08 | [1995/42] | CPC: |
G02B21/22 (EP,US);
G02B21/086 (EP,US);
G02B6/0008 (EP,US)
|
Précédent IPC [1993/14] | G02B21/36, G02B21/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1993/14] | Titre | Allemand: | BELEUCHTUNGSSYSTEM UND -METHODE FÜR EIN HOCH AUFLÖSENDES LICHTMIKROSKOP | [1993/14] | Anglais: | ILLUMINATION SYSTEM AND METHOD FOR A HIGH DEFINITION LIGHT MICROSCOPE | [1993/14] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE D'ECLAIRAGE POUR MICROSCOPE OPTIQUE A HAUTE DEFINITION | [1993/14] | Entrée dans la phase régionale | 17.12.1992 | Taxe nationale de base payée | 17.12.1992 | Taxe de recherche payée | 17.12.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.12.1992 | Requête en examen déposée [1993/14] | 22.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.11.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.1999 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.12.1999 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/50] | 10.07.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.03.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.03.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.03.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 18.03.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]JPS5949514 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840713), vol. 8, no. 151, Database accession no. (P - 286)<1588> , & JP59049514 A 19840322 (OLYMPUS KOGAKU KOGYO KK) [X] 1 * abstract * [A] 24 | Recherche internationale | [X]US3876283 (JUDD DUANE E); | [A]US4109999 (KIYONO YUTAKA, et al); | [A]US4657357 (NISHIMURA SHINICHI [JP], et al); | [A]US4474023 (MULLINS JR JAMES N [US]) |