EP0593531 - DISPOSITIF LOGIQUE OPTIQUE ACTIF COMPORTANT UN LASER A RAYONNEMENT EN SURFACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.06.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.06.1997 | Retrait de la demande | publié le 13.08.1997 [1997/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | Pour tous les Etats désignés BELL COMMUNICATIONS RESEARCH, INC. 290 West Mt. Pleasant Avenue Livingston New Jersey 07039-2729 / US | [N/P] |
Précédent [1994/40] | Pour tous les Etats désignés AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | ||
Pour tous les Etats désignés BELL COMMUNICATIONS RESEARCH, INC. 290 West Mt. Pleasant Avenue Livingston, New Jersey 07039-2729 / US | |||
Précédent [1994/17] | Pour tous les Etats désignés AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | ||
Pour tous les Etats désignés BELL COMMUNICATIONS RESEARCH, INC. 290 West Mt. Pleasant Avenue Livingston, New Jersey 07039-2729 / US | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Yong, Hee 410-55 Samboo Apt. Taepyung-dong, Choong-ku Taejon / KR | 02 /
SONG, Jong-In 1108 Knollwood Drive Middletown, NJ 07748 / US | [1994/17] | Mandataire(s) | Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 0TU / GB | [N/P] |
Précédent [1994/17] | Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al AT&T (UK) LTD., AT&T Intellectual Property Division, 5 Mornington Road Woodford Green, Essex IG8 0TU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92913320.5 | 05.05.1992 | [1994/17] | WO1992US03742 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9322839 | Date: | 11.11.1993 | Langue: | EN | [1993/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0593531 | Date: | 27.04.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.11.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.11.1993 | Classification | IPC: | H03K19/14, H01L27/14, H01L27/15 | [1994/17] | CPC: |
H03K19/14 (EP,US);
H01L27/15 (EP,US);
H01S5/0261 (EP,US);
H01S5/0262 (EP,US);
H01S5/042 (EP,US);
H01S5/183 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/17] | Titre | Allemand: | Aktive Vorrichtung mit in Oberflächenrichtung abstralendem Laser | [1994/17] | Anglais: | ACTIVE OPTICAL LOGIC DEVICE INCORPORATING A SURFACE-EMITTING LASER | [1994/17] | Français: | DISPOSITIF LOGIQUE OPTIQUE ACTIF COMPORTANT UN LASER A RAYONNEMENT EN SURFACE | [1994/17] | Entrée dans la phase régionale | 06.12.1993 | Taxe nationale de base payée | 06.12.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.12.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.12.1993 | Requête en examen déposée [1994/17] | 22.01.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.1997 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 19.06.1997 | Demande retirée par le demandeur [1997/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.05.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5059788 (TASHIRO YOSHIHARU [JP], et al) | [X] - IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS vol. 4, no. 5, 4 May 1992, NEW YORK US pages 479 - 482 Y.H. LEE ET AL. 'Active optical NOR logic devices using surface-emitting lasers' | [Y] - ELECTRONICS LETTERS vol. 27, no. 3, 31 January 1991, NY US pages 216 - 217 Y.H. LEE ET AL. 'Cascadable laser logic devices; discrete integration of phototransistors with surface-emitting laser diodes' cited in the application | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 107 (E-247)(1544) 19 May 1984 |