EP0555443 - PINCE-ETAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.03.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.03.1995 | Demande réputée retirée | publié le 10.05.1995 [1995/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bessey & Sohn GmbH & Co. Mühlwiesenstrasse 40 D-74321 Bietigheim-Bissingen / DE | [1993/33] | Inventeur(s) | 01 /
KLIMACH, Horst Pfaffenhecke 8 D-7129 Ilsfeld-Auenstein / DE | 02 /
PHILIPP, Karl Schubertstrasse 131 D-7120 Bietigheim-Bissingen / DE | [1993/33] | Mandataire(s) | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1993/33] | Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c D-70182 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92918180.8 | 27.08.1992 | [1993/33] | WO1992EP01971 | Numéro de priorité, date | DE19914128887 | 30.08.1991 Format original publié: DE 4128887 | [1993/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9304822 | Date: | 18.03.1993 | Langue: | DE | [1993/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0555443 | Date: | 18.08.1993 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.03.1993 | Classification | IPC: | B25B7/12, B25B5/12, B25B5/16 | [1993/33] | CPC: |
B25B5/163 (EP);
B25B5/127 (EP);
B25B7/123 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR [1993/33] | Titre | Allemand: | GRIPZANGE | [1993/33] | Anglais: | VISE-GRIP WRENCH | [1993/33] | Français: | PINCE-ETAU | [1993/33] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Entrée dans la phase régionale | 30.04.1993 | Taxe nationale de base payée | 30.04.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.04.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/33] | 28.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/19] | 08.12.1994 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/19] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1994 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE3026285 ; | [Y]DE219055 ; | [Y]DE2806555 ; | [A]DE3152016 ; | [A]CH345621 ; | [A]DE3911334 ; | [A]FR476405 |