EP0601089 - COMPOSES INSECTICIDES UTILISABLES DANS L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.01.1996 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.1996 | Retrait de la demande | publié le 07.02.1996 [1996/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, Inc. World Headquarters Middlebury Connecticut 06749 / US | [N/P] |
Précédent [1994/24] | Pour tous les Etats désignés UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, Inc. World Headquarters Middlebury Connecticut 06749 / US | Inventeur(s) | 01 /
KATAOKA, Masaaki, Nippon Soda Co. Ltd. Haibara Agric. Res. Station, 62-1 Sakbe, Haibara Haibara-gun, Shizuoka / JP | 02 /
NAKAMURA, Takehiko, Nippon Soda Co. Ltd. Haibara Agric. Res. Station, 62-1 Sakbe, Haibara Haibara-gun, Shizuoka / JP | 03 /
WAKAI, Akira, Nippon Soda Co. Ltd. Haibara Agric. Res. Station, 62-1 Sakbe, Haibara Haibara-gun, Shizuoka / JP | [1994/24] | Mandataire(s) | Spott, Gottfried, et al Spott & Weinmiller Patentanwälte Fasanenstrasse 159 82008 Unterhaching / DE | [N/P] |
Précédent [1994/24] | Spott, Gottfried, Dr., et al Spott, Weinmiller & Partner Sendlinger-Tor-Platz 11 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92919208.6 | 27.08.1992 | [1994/24] | WO1992US07288 | Numéro de priorité, date | JP19910238923 | 27.08.1991 Format original publié: JP 23892391 | JP19910289157 | 08.10.1991 Format original publié: JP 28915791 | [1994/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9303618 | Date: | 04.03.1993 | [1993/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0601089 | Date: | 15.06.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.03.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.05.1993 | Classification | IPC: | A01N53/00, A01N41/02, A01N37/44, A01N37/38, A01N31/14 | [1994/24] | CPC: |
A01N41/02 (EP)
| C-Set: |
A01N41/02, A01N2300/00 (EP);
A01N41/02, A01N53/00, A01N37/44, A01N37/38, A01N31/14 (EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1994/24] | Titre | Allemand: | INSEKTIZIDE ZUSAMMENSETZUNGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU | [1994/24] | Anglais: | INSECTICIDE COMPOUNDS FOR AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL USE | [1994/24] | Français: | COMPOSES INSECTICIDES UTILISABLES DANS L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE | [1994/24] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Entrée dans la phase régionale | 04.02.1994 | Taxe nationale de base payée | 04.02.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.03.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/24] | 14.12.1995 | Demande retirée par le demandeur [1996/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.08.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2167207 ; | [A]JP2264702 ; | [A]US3463859 ; | [A]EP0412937 | [A] - CHEMICAL PATENTS INDEX, DOCUMENTATION ABSTRACTS JOURNAL Section Ch, Week 9032, 3 October 1990 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class C, AN 90-241983/32 & JP,A,2 167 207 (MITSUI TOATSU CHEM) 27 June 1990, & JP2167207 A 19900627 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 95, no. 1, 6 July 1981, Columbus, Ohio, US; abstract no. 1918d, SUMITOMO CHEMICAL 'Synergistic acaricide composition' page 205 ;column 2 ; | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 19, 8 November 1976, Columbus, Ohio, US; abstract no. 138545t, C.B.RATHBURN ET AL. 'Tests of resmethrin with several synergists in a laboratory wind tunnel against caged adult mosquitoes' page 152 ;column 2 ; | [A] - CHEMICAL PATENTS INDEX, DOCUMENTATION ABSTRACTS JOURNAL Section Ch, Week 9049, 13 February 1991 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class C, AN 90-365870/49 & JP,A,2 264 702 (NIPPON SEIKA) 29 October 1990, & JP2264702 A 19901029 |