EP0608423 - PROCEDE D'ASPIRATION DE LIQUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.04.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.04.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.06.1998 [1998/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALOKA CO., LTD. 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi Tokyo 181 / JP | Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES One Abbott Park Road Abbott Park IL 60064-3500 / US | [N/P] |
Précédent [1995/32] | Pour tous les Etats désignés ALOKA CO., LTD. 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi Tokyo 181 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES One Abbott Park Road Abbott Park, Illinois 60064-3500 / US | |||
Précédent [1994/31] | Pour tous les Etats désignés ALOKA CO., LTD. 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi Tokyo 181 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés ABBOTT LABORATORIES One Abbott Park Road Abbott Park, Illinois 60064-3500 / US | Inventeur(s) | 01 /
KAWANABE, Junichi Aloka Co., Ltd., 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi, Tokyo 181 / JP | 02 /
TAKEDA, Masaaki Aloka Co., Ltd., 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi, Tokyo 181 / JP | 03 /
KATAGI, Hitomi Aloka Co., Ltd., 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi, Tokyo 181 / JP | 04 /
KATO, Yuko Aloka Co., Ltd., 22-1, Mure 6-chome Mitaka-shi, Tokyo 181 / JP | 05 /
BIELARCZYK, Gregory, A. 2N450 Lloyd Drive Lombard, IL 60148 / US | 06 /
MAGEE, Rosie, L. 1033 Ontario Street Oak Park, IL 60302 / US | [1994/31] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/31] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92921476.5 | 15.10.1992 | [1994/31] | WO1992JP01344 | Numéro de priorité, date | JP19910271482 | 18.10.1991 Format original publié: JP 27148291 | [1994/31] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9308476 | Date: | 29.04.1993 | Langue: | EN | [1993/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0608423 | Date: | 03.08.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0608423 | Date: | 18.06.1997 | Langue: | EN | [1997/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 29.04.1993 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.10.1994 | Classification | IPC: | G01N35/10 | [1997/25] | CPC: |
G01N35/109 (EP,US);
G01N2035/1025 (EP,US);
G01N2035/1034 (EP,US)
|
Précédent IPC [1994/31] | G01N35/06 | Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1994/31] | Titre | Allemand: | METHODE ZUM ANSAUGEN EINER FLÜSSIGKEIT | [1994/31] | Anglais: | METHOD OF SUCKING LIQUID | [1994/31] | Français: | PROCEDE D'ASPIRATION DE LIQUIDE | [1994/31] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.1994 | Traduction produite | 17.05.1994 | Taxe nationale de base payée | 17.05.1994 | Taxe de recherche payée | 17.05.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.04.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 17.05.1994 | Requête en examen déposée [1994/31] | 20.08.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.12.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.1997 | Taxe de délivrance payée | 28.02.1997 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.03.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS60224071 ; | [A]JPS58105066 ; | [A]US4893515 (UCHIDA MAKOTO [JP]) [A] 1* column W * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860408), vol. 10, no. 89, Database accession no. (P - 444)<2146>, & JP60224071 A 19851108 (SANKYO) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830916), vol. 7, no. 210, Database accession no. (P - 223)<1355>, & JP58105066 A 19830622 (TOKYO SHIBAURA DENKI) [A] 1 * abstract * | Recherche internationale | [A]JPS56130658 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [Y]JPS56164957 (ALOKA CO LTD); | [A]JPS60165552 (TOSHIBA KK); | [A]JPS60207062 (TOSHIBA KK); | [Y]JPS6154427 (MITSUI PETROCHEMICAL IND, et al); | [A]JPH0112210Y ; | [EY]JPH03269237 (SKC CO LTD) |