EP0606399 - DISPOSITIF POUR FRISER PARTIELLEMENT LES CHEVEUX AU VOISINAGE DE LA RACINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.04.1996 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.04.1996 | Demande réputée retirée | publié le 29.05.1996 [1996/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GUENIN, Dominique 11, rue Macarani F-06000 Nice / FR | [1994/29] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1994/29] | Mandataire(s) | Hautier, Jean-Louis Cabinet Hautier Office Méditerranéen de Brevets d'Invention 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | [N/P] |
Précédent [1994/29] | Hautier, Jean-Louis Cabinet Hautier Office Méditerranéen de Brevets d'Invention et de Marques 24 rue Masséna F-06000 Nice / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 92922514.2 | 28.09.1992 | [1994/29] | WO1992FR00900 | Numéro de priorité, date | FR19910012333 | 02.10.1991 Format original publié: FR 9112333 | FR19920003565 | 19.03.1992 Format original publié: FR 9203565 | [1994/29] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9306760 | Date: | 15.04.1993 | Langue: | FR | [1993/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0606399 | Date: | 20.07.1994 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.04.1993 | Classification | IPC: | A45D2/00 | [1994/29] | CPC: |
A45D2/00 (EP);
A45D2/24 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1994/29] | Titre | Allemand: | GERÄT ZUM WELLEN DER HAARE IN DER NÄHE DER WURZELN | [1994/29] | Anglais: | DEVICE FOR PARTIALLY CURLING HAIR NEAR THE ROOTS | [1994/29] | Français: | DISPOSITIF POUR FRISER PARTIELLEMENT LES CHEVEUX AU VOISINAGE DE LA RACINE | [1994/29] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Entrée dans la phase régionale | 07.04.1994 | Taxe nationale de base payée | 07.04.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.04.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.04.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.04.1994 | Requête en examen déposée [1994/29] | 19.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.11.1995 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/22] | 05.01.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.1995 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4327754 ; | [A]US4644965 ; | [A]FR615856 ; | [A]DE815378 ; | [A]US2281853 ; | [A]US2490124 |