EP0551115 - Dispositif pour mesurer des efforts de tension d'une fibre optique ou d'un fil correspondent par moyen d'excursion acoustique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1993/28] | Dispositif pour mesurer des efforts de tension d'une fibre optique ou d'un fil correspondent par moyens de pompage acoustique | ||
[1998/17] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 30.01.2008 [2008/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOUNDEK OY Otaniemen Teknologiakylä Tekniikantie 17 SF-02150 Espoo / FI | [1993/28] | Inventeur(s) | 01 /
Luukkala, Mauri Haukilahdenranta 23 B 5 SF-02170 Espoo / FI | [1993/28] | Mandataire(s) | Tiedtke, Harro, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/28] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93100187.9 | 07.01.1993 | [1993/28] | Numéro de priorité, date | FI19920000083 | 09.01.1992 Format original publié: FI 920083 | [1993/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0551115 | Date: | 14.07.1993 | Langue: | EN | [1993/28] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0551115 | Date: | 09.03.1994 | Langue: | EN | [1994/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0551115 | Date: | 22.04.1998 | Langue: | EN | [1998/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.01.1994 | Classification | IPC: | G01L5/04, G01L5/10 | [1994/05] | CPC: |
G01L5/105 (EP,US);
G01L5/042 (EP,US)
|
Précédent IPC [1993/28] | G01L5/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/28] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Messung der Zugspannung einer Lichtleitfaser oder eines entsprechenden Drahtes mittels akustischer Auslenkung | [1998/17] | Anglais: | Device for measuring the tensile stress of an optical fiber or corresponding wire by means of an acoustic surge | [1993/28] | Français: | Dispositif pour mesurer des efforts de tension d'une fibre optique ou d'un fil correspondent par moyen d'excursion acoustique | [1998/17] |
Précédent [1993/28] | Vorrichtung zur Messung der Zugspannung einer optischen Faser oder eines entsprechenden Drahtes mittels akustischen Pumpens | ||
Précédent [1993/28] | Dispositif pour mesurer des efforts de tension d'une fibre optique ou d'un fil correspondent par moyens de pompage acoustique | Procédure d'examen | 18.04.1994 | Requête en examen déposée [1994/24] | 04.12.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.08.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.12.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.01.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.06.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 06.10.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 22.10.1997 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.01.1998 | Taxe de délivrance payée | 27.01.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.01.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.04.1998 | BE | 22.04.1998 | ES | 22.04.1998 | GR | 22.04.1998 | IT | 22.04.1998 | DK | 22.07.1998 | PT | 22.07.1998 | SE | 22.07.1998 | IE | 07.01.1999 | LU | 07.01.1999 | [2007/29] |
Précédent [2003/45] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
ES | 22.04.1998 | ||
GR | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
DK | 22.07.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Précédent [2002/25] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
ES | 22.04.1998 | ||
GR | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Précédent [2001/23] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
GR | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Précédent [2000/27] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Précédent [1999/42] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
Précédent [1999/32] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
Précédent [1999/27] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
Précédent [1999/01] | AT | 22.04.1998 | |
SE | 22.07.1998 | ||
Précédent [1998/44] | SE | 22.07.1998 | Citations: | Recherche | [X]GB2082323 (BELOIT CORP); | [A]FR2504898 (SCHWEIZERISCHE VISCOSE [CH]); | [X]DE3203815 (KAISER PAUL); | [A]EP0100394 (ZELLWEGER USTER AG [CH]); | [X]US4441367 (DAWS JOHN W [US], et al); | [AD]US4833928 (LUUKKALA MAURI [FI], et al); | [A]WO8908733 (UNIV HAUTE ALSACE [FR]); | [AP]EP0477942 (SONY CORP [JP]) |