EP0554709 - Fibre de polyester, procédé de production et procédé pour colorer la structure fibreuse de la fibre de polyester [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.08.1999 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.08.1999 | Demande réputée retirée | publié le 06.10.1999 [1999/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2-1, Nihonbashi Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Précédent [1993/32] | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 2-1, Nihonbashi Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Handa, Nobuyoshi, c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant, 1-1, Sonoyama 1-chome Otsu-shi, Shiga / JP | 02 /
Masuda, Yutaka, c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant, 1-1, Sonoyama 1-chome Otsu-shi, Shiga / JP | [1993/32] | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/32] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93100743.9 | 19.01.1993 | [1993/32] | Numéro de priorité, date | JP19920007541 | 20.01.1992 Format original publié: JP 754192 | [1993/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0554709 | Date: | 11.08.1993 | Langue: | EN | [1993/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.1993 | Classification | IPC: | D01F6/62, D01F11/08, D01F6/84 | [1993/32] | CPC: |
D01F6/62 (EP,KR,US);
D06P3/54 (EP,US);
D06P5/2072 (EP,US);
Y10S264/28 (EP,US);
Y10T428/2913 (EP,US);
Y10T428/2922 (EP,US);
Y10T428/298 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1993/32] | Titre | Allemand: | Polyesterfaser, Verfahren zur Herstellung und Verfahren zum Färben der Faserstruktur der Polyesterfaser | [1993/32] | Anglais: | Polyester fiber, process for the production and process for the dyeing of the fibrous structure of the polyester fiber | [1993/32] | Français: | Fibre de polyester, procédé de production et procédé pour colorer la structure fibreuse de la fibre de polyester | [1993/32] | Procédure dexamen | 26.01.1994 | Requête en examen déposée [1994/13] | 11.02.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.08.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.06.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.1999 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1999/40] | 06.05.1999 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1999/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.01.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.01.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1999 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0095712 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]); | [XD]US4426516 (KURIKI TOMIO [JP], et al) |