EP0550411 - Système de commande du cliquetis dans un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.1998 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.02.1998 [1998/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho, Kariya-City Aichi-pref., 448 / JP | [N/P] |
Précédent [1997/31] | Pour tous les Etats désignés DENSO CORPORATION 1-1, Showa-cho Kariya-City Aichi-Pref. 448 / JP | ||
Précédent [1997/12] | Pour tous les Etats désignés Denso Corporation 1-1 Showa-cho Kariya-City, Aichi-Pref. 448 / JP | ||
Précédent [1993/27] | Pour tous les Etats désignés NIPPONDENSO CO., LTD. 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sakakibara, Koji 23, Kamiarimachi-4-chome Hekinan-shi / JP | 02 /
Hirata, Yoshihiko 5, Nadaka-1-chome Yokonemachi, Obu-shi / JP | [1993/27] | Mandataire(s) | Tiedtke, Harro Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/27] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93104098.4 | 12.06.1989 | [1993/27] | Numéro de priorité, date | JP19880146588 | 14.06.1988 Format original publié: JP 14658888 | JP19880147885 | 15.06.1988 Format original publié: JP 14788588 | [1993/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0550411 | Date: | 07.07.1993 | Langue: | EN | [1993/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0550411 | Date: | 10.11.1993 | Langue: | EN | [1993/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0550411 | Date: | 05.03.1997 | Langue: | EN | [1997/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.1993 | Classification | IPC: | F02P5/15, G01L23/22 | [1993/44] | CPC: |
G01L23/225 (EP,US);
F02P5/1521 (EP,US);
Y02T10/40 (EP,US)
|
Précédent IPC [1993/27] | F02P5/15 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1993/27] | Titre | Allemand: | Klopfregelung bei Brennkraftmaschinen | [1993/27] | Anglais: | Knock control system for internal combustion engine | [1993/27] | Français: | Système de commande du cliquetis dans un moteur à combustion interne | [1993/27] | Procédure d'examen | 28.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/27] | 12.05.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.11.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 04.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP89110598.3 / EP0346799 | Opposition(s) | 06.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP63138162 ; | [A]JP63036064 ; | [AD]JP62267574 ; | [A]DE3313036 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]GB2055426 (NISSAN MOTOR); | [A]US4347820 (DELERIS ROBERT); | [AD]US4617895 (SAKAKIBARA KOJI [JP], et al); | [A]US4711212 (HARAGUCHI HIROSHI [JP], et al); | [A]US4699106 (HARAGUCHI HIROSHI [JP], et al); | [A]US4711213 (SAKAKIBARA KOJI [JP], et al); | [A]GB2163812 (NISSAN MOTOR); | [A]DE2605335 (KRUPP GMBH); | [A]US4633835 (AKASU MASAHIRA [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 386 (M-754)14 October 1988 & JP-A-63 138 162 ( NIPPON DENSO CO LTD ) 10 June 1988, & JP63138162 A 19880610 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 251 (M-718)15 July 1988 & JP-A-63 036 064 ( NISSAN MOTOR CO LTD ) 16 February 1988, & JP63036064 A 19880216 | [AD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 145 (M-693)6 May 1988 & JP-A-62 267 574 ( NIPPON DENSO CO LTD ) 20 November 1987, & JP62267574 A 19871120 |