EP0565911 - Système et méthode de traitement de données pour réparer séquentiellement des erreurs de reconnaissance de caractères des images balayées de formulaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.07.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.07.1996 | Retrait de la demande | publié le 04.09.1996 [1996/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Précédent [1993/42] | Pour tous les Etats désignés International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Inventeur(s) | 01 /
Anderson, Gerald B. 36 Haviland Drive Scarborough, Ontario / CA | 02 /
Betts, Timothy S. 12113 Skip Jack Drive Germantown, MD 20874 / US | 03 /
Carras, Valerie M. 3333 University Bldvd., No. 310 Kensington, MD 20895 / US | 04 /
Knecht, Lewis B. 3801 John Carroll Drive Olney, MD 20832 / US | 05 /
Paulson, Thomas L. 8749 Sleepy Hollow Lane Potomac, MD 20854 / US | [1993/42] | Mandataire(s) | Schäfer, Wolfgang IBM Deutschland Informationssysteme GmbH Patentwesen und Urheberrecht 70548 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1994/38] | Schäfer, Wolfgang, Dipl.-Ing. IBM Deutschland Informationssysteme GmbH Patentwesen und Urheberrecht D-70548 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1993/42] | Mönig, Anton, Dipl.-Ing. IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, Patentwesen und Urheberrecht D-70548 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93104766.6 | 23.03.1993 | [1993/42] | Numéro de priorité, date | US19920870129 | 15.04.1992 Format original publié: US 870129 | [1993/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0565911 | Date: | 20.10.1993 | Langue: | EN | [1993/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0565911 | Date: | 24.08.1994 | Langue: | EN | [1994/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.1994 | Classification | IPC: | G06K9/03 | [1993/42] | CPC: |
G06V30/127 (EP,US);
G06V30/1444 (EP,US);
G06V30/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1993/42] | Titre | Allemand: | Datenverarbeitungssystem und Verfahren zum sequentiellen Reparieren von Zeichenerkennungsfehlern für abgetastete Formulare | [1993/42] | Anglais: | Data processing system and method for sequentially repairing character recognition errors for scanned images of document forms | [1993/42] | Français: | Système et méthode de traitement de données pour réparer séquentiellement des erreurs de reconnaissance de caractères des images balayées de formulaires | [1993/42] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 27.12.1993 | Requête en examen déposée [1994/09] | 16.07.1996 | Demande retirée par le demandeur [1996/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1996 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0312905 (COMPUTER GES KONSTANZ [DE]) [A] 1-9* the whole document *; | [Y]EP0325233 (TOSHIBA KK [JP]) [Y] 1-10 * the whole document *; | [A]EP0425291 (XEROX CORP [US]) [A] 1-9 * the whole document *; | [DY] - CASEY R.G., FERGUSON D.R., "Intelligent Forms Processing", IBM SYSTEMS JOURNAL, USA, (1990), vol. 29, no. 3, pages 435 - 450, XP000265375 [DY] 1-10 |