EP0593846 - Boîtier étanche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.08.1996 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.08.1996 | Demande réputée retirée | publié le 09.10.1996 [1996/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KLASCHKA GMBH & CO. Steinegger Strasse D-75233 Tiefenbronn-Lehningen / DE | [1994/17] | Inventeur(s) | 01 /
Klaschka, Walter Steinegger Str. 31 W-7533 Tiefenbronn-Lehningen / DE | 02 /
Pflüger, Harald Panoramastr. 14 W-7031 Aidlingen / DE | 03 /
Kiessling, Albert Haldenstr. 21 W-7252 Weil an der Stadt 4 / DE | [1994/17] | Mandataire(s) | Ostertag, Reinhard Ostertag & Partner Patentanwälte mbB Epplestrasse 14 70597 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1994/17] | Ostertag, Reinhard Patentanwälte Dr. Ulrich Ostertag Dr. Reinhard Ostertag Eibenweg 10 D-70597 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93106417.4 | 21.04.1993 | [1994/17] | Numéro de priorité, date | DE19924235016 | 17.10.1992 Format original publié: DE 4235016 | [1994/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0593846 | Date: | 27.04.1994 | Langue: | DE | [1994/17] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0593846 | Date: | 12.07.1995 | Langue: | DE | [1995/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.05.1995 | Classification | IPC: | H05K5/06, H02G3/08 | [1995/27] | CPC: |
H05K5/069 (EP);
H02G3/088 (EP)
|
Précédent IPC [1994/17] | H05K5/06 | Etats contractants désignés | CH, DE, ES, IT, LI, NL, SE [1994/17] | Titre | Allemand: | Abgedichtetes Gehäuse | [1994/17] | Anglais: | Hermetically-sealed casing | [1994/17] | Français: | Boîtier étanche | [1994/17] | Dossier détruit : | 13.09.2003 | Procédure dexamen | 13.01.1996 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1996/41] | 14.05.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1996/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 23.02.1996 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.1996 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4538819 (P.D.WAGNER ET AL) [Y] 1,4,8,9 * column 2, line 45 - line 55 * * column 2, line 63 - column 3, line 1; figures 1-4 *; | [Y]DE1918767U (P.HOCHKÖPPER) [Y] 1,4,8,9 * page 3, paragraphs 1-4; figures 1-8 *; | [A]DE1877058U (G.HENSEL) [A] 22 * page 4, paragraphs 1-2; figure 1 *; | [A]DE1950259U (METZENAUER & JUNG) [A] 1 * page 7, paragraph 2; figures 1-4 * |