EP0623759 - Vis autotaraudeuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.01.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2003 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): MC | publié le 02.05.2003 [2003/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LUDWIG HETTICH SCHRAUBENFABRIK GmbH & Co. Dr. Kurt-Steim-Strasse 28 D-78713 Schramberg-Sulgen / DE | [N/P] |
Précédent [1994/45] | Pour tous les Etats désignés LUDWIG HETTICH SCHRAUBENFABRIK GmbH & Co. Dr. Kurt-Steim-Strasse 28 D-78713 Schramberg-Sulgen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hettich, Stefan Haldenhof 18 W-7230 Schramberg / DE | 02 /
Hettich, Ulrich Hauptstrasse 11 W-7239 Fluorn-Winzeln / DE | [1994/45] | Mandataire(s) | Liesegang, Roland, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/45] | Liesegang, Roland, Dr.-Ing., et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93107217.7 | 04.05.1993 | [1994/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0623759 | Date: | 09.11.1994 | Langue: | DE | [1994/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0623759 | Date: | 01.03.1995 | Langue: | DE | [1995/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1993 | Classification | IPC: | F16B25/00 | [1994/45] | CPC: |
F16B25/0026 (EP);
B23G5/06 (EP);
F16B25/00 (EP);
F16B25/0047 (EP);
F16B25/0052 (EP);
F16B25/0073 (EP);
F16B25/0078 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/45] | Titre | Allemand: | Gewindeformende Schraube | [1994/45] | Anglais: | Thread forming screw | [1994/45] | Français: | Vis autotaraudeuse | [1994/45] | Procédure d'examen | 28.09.1993 | Requête en examen déposée [1994/45] | 29.04.1994 | Requête en examen accéléré déposée | 06.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.06.1994 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 08.06.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.08.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.10.1994 | Taxe de délivrance payée | 26.10.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.12.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/08] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 01.03.1995 | GR | 01.03.1995 | MC | 01.03.1995 | LU | 31.05.1995 | PT | 01.06.1995 | IE | 04.10.1995 | [2003/18] |
Précédent [2003/17] | DK | 01.03.1995 | |
GR | 01.03.1995 | ||
MC | 04.05.1995 | ||
LU | 31.05.1995 | ||
PT | 01.06.1995 | ||
IE | 04.10.1995 | ||
Précédent [2002/10] | DK | 01.03.1995 | |
GR | 01.03.1995 | ||
MC | 01.03.1995 | ||
LU | 31.05.1995 | ||
PT | 01.06.1995 | ||
IE | 04.10.1995 | ||
Précédent [2001/24] | DK | 01.03.1995 | |
GR | 01.03.1995 | ||
MC | 01.03.1995 | ||
IE | 31.05.1995 | ||
LU | 31.05.1995 | ||
PT | 01.06.1995 | ||
Précédent [2000/05] | DK | 01.03.1995 | |
GR | 01.03.1995 | ||
IE | 31.05.1995 | ||
LU | 31.05.1995 | ||
PT | 01.06.1995 | ||
Précédent [1998/38] | DK | 01.03.1995 | |
IE | 31.05.1995 | ||
PT | 01.06.1995 | ||
Précédent [1998/15] | DK | 01.03.1995 | |
PT | 01.06.1995 | ||
Précédent [1998/14] | PT | 01.06.1995 | Citations: | Recherche | [A]US3937119 (ERNST RICHARD JOHN); | [A]US3965793 (ROSER KENNETH L); | [AD]CH651115 (ILLINOIS TOOL WORKS); | [AD]EP0433484 (HETTICH LUDWIG SCHRAUBENFAB [DE]) |