EP0583567 - Miroir d'atelier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.06.1995 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.1995 | Demande réputée retirée | publié le 09.08.1995 [1995/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hegner, Jürgen, Dipl.-Ing. (FH) Herzogstrasse 25 D-85465 Langenpreising / DE | [1994/08] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1994/08] | Mandataire(s) | Wey, Hans-Heinrich Hans Cornelius Strasse 3 82166 Gräfelfing / DE | [N/P] |
Précédent [1994/08] | Wey, Hans-Heinrich Hans Cornelius Strasse 3 D-82166 Gräfelfing / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93109383.5 | 11.06.1993 | [1994/08] | Numéro de priorité, date | DE19920010669U | 10.08.1992 Format original publié: DE 9210669 U | [1994/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0583567 | Date: | 23.02.1994 | Langue: | DE | [1994/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0583567 | Date: | 01.06.1994 | Langue: | DE | [1994/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.1994 | Classification | IPC: | G02B5/08, G02B7/182, A47G1/02 | [1994/21] | CPC: |
A47G1/02 (EP)
|
Précédent IPC [1994/08] | G02B5/08, G02B7/182 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/08] | Titre | Allemand: | Atelierspiegel | [1994/08] | Anglais: | Workshop mirror | [1994/08] | Français: | Miroir d'atelier | [1994/08] | Dossier détruit : | 14.08.2001 | Procédure dexamen | 02.12.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/32] | 10.03.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/32] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 30.08.1993 | AT   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | BE   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | CH   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | DE   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | DK   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | ES   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | FR   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | GB   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | GR   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | IE   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | IT   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | LI   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | LU   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | MC   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | NL   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | PT   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | 30.08.1993 | SE   M01   Taxe payée le   08.09.1993 | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 12.01.1995 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB1222090 (HARRIS AND SHELDON (DISPLAY) LIMITED) [X] 1,2,6,8,25-28 * page 1, line 63 - line 82; figure 1 *; | [X]FR2163855 (JULES BAVOUX S.A.) [X] 1-5 * page 2, line 20 - page 3, line 1; figures 1-3 * |