EP0576917 - Procédé de maintien de l'intégrité des données dans les mémoires écriture/lecture [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.06.2001 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.06.2001 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.08.2001 [2001/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/35] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Précédent [1994/01] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Meyer, Heinrich, Dipl.-Ing. (FH) Gutshofstrasse 42 D-8500 Nürnberg 50 / DE | [1994/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93109630.9 | 16.06.1993 | [1994/01] | Numéro de priorité, date | DE19924221406 | 30.06.1992 Format original publié: DE 4221406 | [1994/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0576917 | Date: | 05.01.1994 | Langue: | DE | [1994/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0576917 | Date: | 22.05.1996 | [1996/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0576917 | Date: | 30.08.2000 | Langue: | DE | [2000/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.04.1996 | Classification | IPC: | G06F11/10 | [1994/01] | CPC: |
G06F11/1004 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, ES, FR, GB, IT [1994/01] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Datensicherung bei Schreib-Lese-Speichern | [2000/09] | Anglais: | Method to maintain data integrity in write-read memories | [1994/01] | Français: | Procédé de maintien de l'intégrité des données dans les mémoires écriture/lecture | [1994/01] |
Précédent [1994/01] | Verfahren zur Datensicherung bei Schrieb-Lese-Speichern | Procédure d'examen | 20.06.1996 | Requête en examen déposée [1996/33] | 17.10.1997 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.02.1998 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.01.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.02.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.2000 | Taxe de délivrance payée | 17.04.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.05.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.06.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.06.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.06.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.06.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4433388 (OOSTERBAAN DUWAYNE D [US]) [A] 1,2 * abstract *; | [X]US4947396 (SHIN KIMITOSHI [JP], et al) [X] 1 * abstract *; | [PA]US5127014 (RAYNHAM MICHAEL [US]) [PA] 1,2* abstract *; | [E]US5263030 (ROTKER PAUL S [US], et al) [E] 1 * abstract * |