Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | DE4228233 | 03.03.1994 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE4228233 | 25.08.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0589158 | Dossier mondial | 28.01.1998 | B1 | EP0589158 | 30.03.1994 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE4240013 | 27.11.1992 | DE4228233 | 25.08.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE4240013 | 01.06.1994 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE4240013 | 27.11.1992 | DE4228233 | 25.08.1992 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE59308061D1 | 05.03.1998 | D1 | Numéro de priorité | Date | DE4240013 | 27.11.1992 | DE4228233 | 25.08.1992 |