EP0582128 - Commande ou réglage de la sélection et/ou du déroulement de programmes, en particulier de programmes de lavage dans les machines à laver [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.04.1995 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.04.1995 | Demande réputée retirée | publié le 31.05.1995 [1995/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BSG-Schalttechnik GmbH & Co. KG Meisterstrasse 19 D-72336 Balingen / DE | [1994/06] | Inventeur(s) | 01 /
Izard, Ramon Valls AV. J.M. Marcet, nr. 1 E-08193 Bellaterra, Barcelona / ES | 02 /
Piazuelo, Carlos Valenti Crta. Barcelona, nr. 34 Bajos Corbera de Llobregat, Barcelona / ES | [1994/06] | Mandataire(s) | Otte, Peter Otte & Jakelski Patentanwälte, Mollenbachstrasse 37 71229 Leonberg / DE | [N/P] |
Précédent [1994/06] | Otte, Peter, Dipl.-Ing. Mollenbachstrasse 37 D-71229 Leonberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93111643.8 | 21.07.1993 | [1994/06] | Numéro de priorité, date | DE19924225846 | 05.08.1992 Format original publié: DE 4225846 | [1994/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0582128 | Date: | 09.02.1994 | Langue: | DE | [1994/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.1993 | Classification | IPC: | D06F39/00, G05B19/04, G05B19/10 | [1994/06] | CPC: |
G05B19/0426 (EP,US);
D06F34/28 (EP,US);
D06F2105/58 (EP,US);
G05B2219/21004 (EP);
G05B2219/2633 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/06] | Titre | Allemand: | Steuerung oder Regelung für die Einstellung und/oder den Ablauf von Programmen, insbesondere Waschprogrammen bei Waschmaschinen | [1994/06] | Anglais: | Controlling or adjusting the selection and/or the progress of programmes, in particular of washing machine programmes | [1994/06] | Français: | Commande ou réglage de la sélection et/ou du déroulement de programmes, en particulier de programmes de lavage dans les machines à laver | [1994/06] | Dossier détruit : | 06.09.2001 | Procédure dexamen | 10.08.1994 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1995/22] | 02.01.1995 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1995/22] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4449384 (JONES WILLIAM H [US]) [A] 1,3,5,7 * column A; figures 1,2 *; | [A]FR2598443 (CANDY ELETTRODOMESTICI [IT]) [A] 1,3-5 * abstract *; | [A]DE3705010 (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [A] 1,3,5 * figure -; claim - *; | [A]DE9106601U (BSH-SCHALTTECHNIK GMBH & CO KG) [A] 1-4,8-10 * the whole document *; | [E]EP0565926 (WHIRLPOOL EUROP [NL]) [E] 1,3-5,10* figure -; claim - * |