EP0590446 - Benzimidazoles et leur utilisation comme stabilisateurs de la charge [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.1998 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.03.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.05.1998 [1998/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1994/14] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schroeder, Gunter-Rudolf, Dr. Turnerstrasse 22 D-6900 Heidelberg / DE | 02 /
Mayer, Udo, Dr. Max-Slevogt-Strasse 27 D-6710 Frankenthal / DE | [1994/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93115037.9 | 18.09.1993 | [1994/14] | Numéro de priorité, date | DE19924232524 | 29.09.1992 Format original publié: DE 4232524 | [1994/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0590446 | Date: | 06.04.1994 | Langue: | DE | [1994/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0590446 | Date: | 08.03.1995 | Langue: | DE | [1995/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0590446 | Date: | 21.05.1997 | Langue: | DE | [1997/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.01.1995 | Classification | IPC: | C07D487/04, G03G9/08 | [1994/14] | CPC: |
C07D487/04 (EP,US);
C07D235/20 (KR);
G03G9/09758 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1994/14] | Titre | Allemand: | Benzimidazole und ihre Anwendung als Ladungsstabilisatoren | [1994/14] | Anglais: | Benzimidazoles and their use as charge stabilizers | [1994/14] | Français: | Benzimidazoles et leur utilisation comme stabilisateurs de la charge | [1994/14] | Procédure d'examen | 10.03.1995 | Requête en examen déposée [1995/19] | 02.01.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.04.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.10.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.11.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.12.1996 | Taxe de délivrance payée | 18.12.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0347695 (BASF AG [DE]) [A] 1,3 * the whole document *; | [D]US4912006 (BREITSCHAFT WALTER [DE], et al); | [AD]DE2733468 (BASF AG) [AD] 1,3 * the whole document *; | [A]JPH04149180 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920909), vol. 16, no. 431, Database accession no. (C - 983)<5474>, & JP04149180 A 19920522 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [A] 1,3 * abstract * |