EP0596234 - Panneau pour la garniture intérieure de pavillon d'une voiture ou d'un petit bus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.10.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BENEFORM GmbH Lehmkuhlenweg 68 a D-31224 Peine / DE | [1994/19] | Inventeur(s) | 01 /
Müser, Hermann, Dr. Kalkstrasse 10 D-40885 Ratingen / DE | 02 /
Kiesel, Gerd H., Dr. Ing. Neisser Strasse 18 D-30827 Garbsen / DE | 03 /
Blume, Wilfried Alt-Vinnhorst 109 D-30419 Hannover / DE | 04 /
Meyer, Dieter Rehflucht 25 D-30900 Wedemark / DE | [1994/19] | Mandataire(s) | Patentanwälte Thömen & Körner Zeppelinstraße 5 30175 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [1994/19] | Patentanwälte Thömen & Körner Zeppelinstrasse 5 D-30175 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93115309.2 | 23.09.1993 | [1994/19] | Numéro de priorité, date | DE19924237344 | 05.11.1992 Format original publié: DE 4237344 | [1994/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0596234 | Date: | 11.05.1994 | Langue: | DE | [1994/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0596234 | Date: | 20.12.1995 | Langue: | DE | [1995/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.03.1994 | Classification | IPC: | B60R13/02 | [1994/19] | CPC: |
B60R13/0225 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IE, IT, PT, SE [1994/19] | Titre | Allemand: | Autohimmel für die Dachinnenverkleidung eines Personenkraftwagens oder Kleinbusses | [1994/19] | Anglais: | Headliner for the inner side roof lining of a passenger vehicle or a small bus | [1994/19] | Français: | Panneau pour la garniture intérieure de pavillon d'une voiture ou d'un petit bus | [1994/19] | Procédure d'examen | 11.05.1994 | Requête en examen déposée [1994/28] | 06.06.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.06.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.07.1995 | Taxe de délivrance payée | 27.07.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | |||
Précédent [1999/16] | IE | 20.12.1995 | Citations: | Recherche | [A]DE1933971U (HAPPICH GMBH GEBR [DE]) [A] 1 * figures 1-10 * * page 1, line 1 - page 9, line 12 *; | [A]EP0057886 (FIAT AUTO SPA [IT]) [A] 1 * figures 1-5 * * claims 1-8 * * page 6, line 25 - page 7, line 15 *; | [A]EP0248199 (BENECKE GMBH J [DE]) [A] 1 * figures 1,2 * * abstract ** page 7, line 14 - page 9, line 23 *; | [A]US4950534 (HUANG SAN Y [TW]) [A] 1 * figures 1-3 * * column 1, line 1 - column 2, line 51 * |