EP0591900 - Dispositif à semiconducteur scellé dans de la résine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.11.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.1999 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.01.2000 [2000/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJI ELECTRIC CO. LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki 210 / JP | [1994/15] | Inventeur(s) | 01 /
Nagaune, Fumio, c/o Fuji Electric Co., Ltd. 1-1, Tanabeshinden Kawasaki-ku, Kawasaki, 210 / JP | 02 /
Matsushita, Hiroaki, c/o Fuji Electric Co., Ltd. 1-1, Tanabeshinden Kawasaki-ku, Kawasaki, 210 / JP | [1994/15] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/15] | Hoffmann, Eckart, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Bahnhofstrasse 103 D-82166 Gräfelfing / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93116022.0 | 04.10.1993 | [1994/15] | Numéro de priorité, date | JP19920265222 | 05.10.1992 Format original publié: JP 26522292 | [1994/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0591900 | Date: | 13.04.1994 | Langue: | EN | [1994/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0591900 | Date: | 23.11.1994 | Langue: | EN | [1994/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0591900 | Date: | 13.01.1999 | Langue: | EN | [1999/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.1994 | Classification | IPC: | H01L23/04, H01L23/24, H01L23/495 | [1994/45] | CPC: |
H01L23/49562 (EP,US);
H01L23/04 (EP,US);
H01L23/24 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [1994/15] | H01L23/04 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/15] | Titre | Allemand: | In Harz versiegeltes Halbleiterbauelement | [1994/15] | Anglais: | Resin-sealed semiconductor device | [1994/15] | Français: | Dispositif à semiconducteur scellé dans de la résine | [1994/15] | Procédure d'examen | 16.01.1995 | Requête en examen déposée [1995/11] | 15.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.10.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.1997 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 27.03.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.1998 | Taxe de délivrance payée | 24.06.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2000/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS5710952 ; | [A]JPH025559 ; | [A]JPH01106457 ; | [Y]US3995932 (KUHN EDWARD H) [Y] 3 * figure - *; | [Y]DE2652708 (ALSTHOM CGEE) [Y] 5-7 * figure 1 *; | [Y]DD141736 (FRIEDRICH WERNER, et al) [Y] 8-10 * figure - *; | [Y]EP0112512 (IDEC IZUMI CORP [JP]) [Y] 1,2 * page 5, line 5, paragraphs 1-3 - line 25 *; | [Y]US4880400 (BAUBLES RICHARD C [US]) [Y] 8 * figures 3-5 *; | [Y]WO9115873 (MCB SOCIETE ANONYME [FR]) [Y] 1-10 * figures 1-3 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820507), vol. 6, no. 72, Database accession no. (E - 105), & JP57010952 A 00000000 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 4,8 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900316), vol. 14, no. 142, Database accession no. (E - 0904), & JP02005559 A 19900110 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890803), vol. 13, no. 346, Database accession no. (E - 798), & JP01106457 A 00000000 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1 * abstract * |