EP0595346 - Assemblage modulaire composite hyperfréquence et sa structure de connexion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.11.1999 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1994/18] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kosugi, Yuhei, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 02 /
Yamamoto, Osamu, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 03 /
Izumi, Hiroaki, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 04 /
Kusamitsu, Hideki, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 05 /
Omagari, Shin-ichi, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 06 /
Watanabe, Hideo, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | 07 /
Minowa, Yoshio, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [1994/18] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [1994/18] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 D-81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 93117582.2 | 29.10.1993 | [1994/18] | Numéro de priorité, date | JP19920291005 | 29.10.1992 Format original publié: JP 29100592 | JP19920291031 | 29.10.1992 Format original publié: JP 29103192 | [1994/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0595346 | Date: | 04.05.1994 | Langue: | EN | [1994/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0595346 | Date: | 07.01.1999 | Langue: | EN | [1999/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.02.1994 | Classification | IPC: | H01P1/00, H01P5/107 | [1994/18] | CPC: |
H01P1/00 (EP,US);
H01L23/552 (EP,US);
H01P5/107 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48227 (EP,US);
H01L2224/49111 (EP,US);
H01L24/48 (EP,US);
H01L24/49 (EP,US);
H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2924/01014 (EP,US);
H01L2924/01068 (EP,US);
H01L2924/12041 (EP,US);
H01L2924/12044 (EP,US);
H01L2924/14 (EP,US);
H01L2924/1423 (EP,US);
H01L2924/15153 (EP,US);
H01L2924/1517 (EP,US);
H01L2924/16152 (EP,US);
H01L2924/16195 (EP,US);
H01L2924/19041 (EP,US);
H01L2924/3011 (EP,US);
H01L2924/3025 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2924/00014, H01L2224/05599 (EP,US);
H01L2924/00014, H01L2224/45099 (US,EP);
H01L2924/12041, H01L2924/00 (US,EP); | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1994/18] | Titre | Allemand: | Modulare Mikrowellen-Anordnungseinheit und ihre Verbindungsstruktur | [1998/29] | Anglais: | Composite microwave module assembly and its connection structure | [1994/18] | Français: | Assemblage modulaire composite hyperfréquence et sa structure de connexion | [1994/18] |
Précédent [1994/18] | Modulare Mikrowellen-Anordnungseinheit und seine Verbindungsstruktur | Procédure d'examen | 21.02.1994 | Requête en examen déposée [1994/18] | 14.12.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.07.1996 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 02.10.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.1997 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 11.05.1998 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 28.05.1998 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.1998 | Taxe de délivrance payée | 03.09.1998 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.1999 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1999/52] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.10.1996 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.10.1996 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 22.10.1996 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.10.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.10.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3483489 (DIETRICH NORMAN R) [A] 12-14* column 2, line 58 - column 3, line 37; figure 1 *; | [A]FR2284195 (HUGHES AIRCRAFT CO [US]) [A] 1,3,8 * page 5, line 26 - page 7, line 20; figures 1,2A,2B *; | [A]EP0408228 (OXLEY DEV CO LTD [GB]) [A] 1 * the whole document *; | [X]EP0503200 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [X] 1,3 * column 5, line 58 - column 7, line 54; figures 1-3,7,8 *; | [A]US5151769 (IMMORLICA JR ANTHONY A [US], et al) [A] 1 * column W * | [A] - R.A. PUCEL, "Design considerations for monolithic microwave circuits", IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, NEW YORK US, (198106), vol. 29, no. 6, pages 513 - 534 [A] 2 * figures 34,35 * |