Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
05.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.01.1998 [1998/04] |
13.12.1996 | Délivrance (prévue) | publié le 29.01.1997 [1997/05] |
05.12.1996 | Taxe annuelle | |
06.11.1996 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
19.07.1996 | Notification sur l'intention de délivrer un brevet | |
30.04.1996 | Notification sur l'intention de délivrer le brevet | |
19.01.1996 | Rapport d'examen ou réponse | |
03.01.1996 | Taxe annuelle | |
24.02.1995 | Premier rapport d'examen | |
25.03.1994 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 11.05.1994 [1994/19] |
25.03.1994 | Requête en examen présentée | publié le 11.05.1994 [1994/19] |